ALONSO LOPEZ MANUEL
Informe ejecutivo de ALONSO LOPEZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ALONSO LOPEZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLEVER SKILLS SL | Apoderado | 27/08/2024 | |
IBERIAN SMELTING SL | Apoderado | 03/11/2023 | |
CRM SYNERGIES SL | Administrador Unico | 08/04/2013 | |
KIOSCO MANUEL ALONSO LOPEZ SL | Administrador Unico | 27/01/2012 |
VINCULACIONES DE ALONSO LOPEZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO LOPEZ MANUEL
Empresa: CLEVER SKILLS SL
Apoderado
- Alonso Lopez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 801779, I/A 3 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-28
Empresa: IBERIAN SMELTING SL
Apoderado
- Alonso Lopez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1117, L 944, F 59, S 8, H CC 17116, I/A 3 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-10
Empresa: WATT INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV
Consejero
- Alonso Lopez Manuel
- Dominguez Oliva Guillermo
Vicepresidente
- Alonso Lopez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29399 , F 62, S 8, H M 534795, I/A 9 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-28
Consejero Delegado de la Junta
- Alonso Lopez Manuel
Miem.J.Dir.
Pres.J.Dir.
Scrt.J.Dir.
- Alonso Lopez Manuel
Vicepresidente Junta Directiva
Vsec.J.Dir.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28129 , F 8, S 8, H M 16060, I/A 66 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-168-28
Empresa: ADAMA AGRICULTURE ESPAÑA SA
Apoderado
- Alonso Lopez Manuel
- Alonso Lopez Manuel
- Escribano Vanaclocha Juan Antonio
- Escribano Vanaclocha Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29764 , F 193, S 8, H M 176086, I/A 66 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-28
Empresa: ADAMA AGRICULTURE ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29764 , F 191, S 8, H M 176086, I/A 63 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-28
Empresa: TRANAM SL
Administrador Unico
- Alonso Lopez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 407 , F 182, S 8, H GR 1543, I/A 4 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-18
Empresa: WATT INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV
Consejero
- Alcaide Mendoza Jose
- Alonso Lopez Manuel
Vicepresidente
- Alonso Lopez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29399 , F 61, S 8, H M 534795, I/A 5 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-28
Consejero Delegado de la Junta
- Alonso Lopez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28129 , F 6, S 8, H M 16060, I/A 61 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-132-28
Miem.J.Dir.
Pres.J.Dir.
Scrt.J.Dir.
- Alonso Lopez Manuel
Vicepresidente Junta Directiva
Vsec.J.Dir.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28129 , F 5, S 8, H M 16060, I/A 60 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-132-28
VER MAS ACTOS
Información de ALONSO LOPEZ MANUEL
Mostramos los datos de ALONSO LOPEZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO LOPEZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos