ALONSO INSAUSTI GUILLERMO
Informe ejecutivo de ALONSO INSAUSTI GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALONSO INSAUSTI GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LICAR CONTROL SYSTEMS SL | Administrador Solidario | 21/06/2022 | |
SIECO-SIST. ELEC DE CONTROL SL | Liquidador Solidario | 30/01/2014 | |
INISA AUTOMATION SL | Socio Unico | 11/04/2012 | |
INISA AUTOMATION SL | Administrador Unico | 11/04/2012 |
VINCULACIONES DE ALONSO INSAUSTI GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO INSAUSTI GUILLERMO
Empresa: LICAR CONTROL SYSTEMS SL
Administrador Solidario
- Alonso Insausti Guillermo
- Moliner Romero Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3052 , F 185, S 8, H SS 44833, I/A 1 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-20
Empresa: SIECO-SIST. ELEC DE CONTROL SL
Liquidador Solidario
- Alonso Insausti Guillermo
- Amenabar Agesta Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1568 , F 134, S 8, H SS 11268, I/A 5 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-20
Empresa: SIECO-SIST. ELEC DE CONTROL SL
Administrador Solidario
- Alonso Insausti Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1568 , F 134, S 8, H SS 11268, I/A 4 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-20
Empresa: INISA AUTOMATION SL
Administrador Unico
- Alonso Insausti Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2555 , F 30, S 8, H SS 34349, I/A 1 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-76-20
Empresa: INISA AUTOMATION SL
Socio Único
- Alonso Insausti Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2555 , F 30, S 8, H SS 34349, I/A 1 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-76-20
Empresa: SIECO-SIST. ELEC DE CONTROL SL
Administrador Solidario
- Alonso Insausti Guillermo
- Amenabar Agesta Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1568 , F 134, S 8, H SS 11268, I/A 3 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-20
Empresa: SIECO-SIST. ELEC DE CONTROL SL
Administrador Solidario
- Alonso Insausti Guillermo
- Frederick Edwars George
- Valencia Poza Julio Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1568 , F 134, S 8, H SS 11268, I/A 3 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-20
Información de ALONSO INSAUSTI GUILLERMO
Mostramos los datos de ALONSO INSAUSTI GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO INSAUSTI GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos