ALONSO IÑARRA LOPEZ JAIME ROMAN
Informe ejecutivo de ALONSO IÑARRA LOPEZ JAIME ROMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALONSO IÑARRA LOPEZ JAIME ROMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALENDULA EDUCACION SL | Representante | 11/01/2022 | |
EMPRESA E INFANCIA LAS TABLAS SL | Representante | 11/01/2022 | |
AZALEA EDUCATION SL | Representante | 22/12/2021 | |
EDUQA TRABAJO Y FAMILIA SL | Administrador Unico | 16/12/2021 |
VINCULACIONES DE ALONSO IÑARRA LOPEZ JAIME ROMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO IÑARRA LOPEZ JAIME ROMAN
Empresa: EMPRESA E INFANCIA LAS TABLAS SL
Administrador Unico
Representante
- Alonso Iñarra Lopez Jaime Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25346 , F 44, S 8, H M 456449, I/A 4 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
Empresa: EMPRESA E INFANCIA LAS TABLAS SL
Administrador Solidario
- Alonso Iñarra Lopez Jaime Roman
- Elorduy Bergareche Maria Victoria
- Galobart Marone Alfonso
- Ramirez Escudero De La Miyar Pedro Adolfo
- Rodamilans Ramos Fernando
- Sobrado Samano Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25346 , F 44, S 8, H M 456449, I/A 4 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
Empresa: CALENDULA EDUCACION SL
Administrador Unico
Representante
- Alonso Iñarra Lopez Jaime Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27097 , F 14, S 8, H M 488197, I/A 4 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
Empresa: CALENDULA EDUCACION SL
Administrador Solidario
- Alonso Iñarra Lopez Jaime Roman
- Elorduy Bergareche Maria Victoria
- Galobart Marone Alfonso
- Ramirez Escudero De La Miyar Pedro Adolfo
- Rodamilans Ramos Fernando
- Sobrado Samano Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27097 , F 14, S 8, H M 488197, I/A 4 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
Empresa: AZALEA EDUCATION SL
Administrador Unico
Representante
- Alonso Iñarra Lopez Jaime Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35021 , F 148, S 8, H M 629859, I/A 2 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-28
Empresa: AZALEA EDUCATION SL
Administrador Unico
- Alonso Iñarra Lopez Jaime Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35021 , F 148, S 8, H M 629859, I/A 2 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-28
Empresa: EDUQA TRABAJO Y FAMILIA SL
Administrador Unico
- Alonso Iñarra Lopez Jaime Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33633 , F 2, S 8, H M 383622, I/A 7 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Empresa: EDUQA TRABAJO Y FAMILIA SL
Consejero Delegado
- Alonso Iñarra Lopez Jaime Roman
Consejero
- Alonso Iñarra Lopez Jaime Roman
- Ramirez Escudero De La Miyar Pedro Adolfo
- Rodamilans Ramos Fernando
- Sobrado Samano Ignacio
Presidente
- Alonso Iñarra Lopez Jaime Roman
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33633 , F 2, S 8, H M 383622, I/A 7 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Empresa: MELAR TEAM SL
Administrador Unico
- Alonso Iñarra Lopez Jaime Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34976 , F 143, S 8, H M 629070, I/A 2 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-28
Empresa: AZALEA EDUCATION SL
Administrador Unico
- Alonso Iñarra Lopez Jaime Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35021 , F 145, S 8, H M 629859, I/A 1 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-28
VER MAS ACTOS
Información de ALONSO IÑARRA LOPEZ JAIME ROMAN
Mostramos los datos de ALONSO IÑARRA LOPEZ JAIME ROMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO IÑARRA LOPEZ JAIME ROMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos