ALONSO HERNANDEZ JUAN ARCADIO
Informe ejecutivo de ALONSO HERNANDEZ JUAN ARCADIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE ALONSO HERNANDEZ JUAN ARCADIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROCANARIAS OFTALMOLOGICA SL | Apoderado Solidario | 05/12/2023 | |
EUROCANARIAS OFTALMOLOGICA SL | Apoderado | 25/11/2020 |
VINCULACIONES DE ALONSO HERNANDEZ JUAN ARCADIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO HERNANDEZ JUAN ARCADIO
Empresa: EUROCANARIAS OFTALMOLOGICA SL
Apoderado Solidario
- Alonso Hernandez Juan Arcadio
- Velasco Sanchez Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2247 , F 195, S 8, H GC 13366, I/A 25 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-35
Empresa: EUROCANARIAS OFTALMOLOGICA SL
Apoderado
- Alonso Hernandez Juan Arcadio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2222 , F 130, S 8, H GC 13366, I/A 19 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-35
Empresa: MONTEBALITO CANARIAS SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Aguirregomezcorta Semprun Luis
- Alonso Hernandez Juan Arcadio
- Garcia De Ponga Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1987 , F 60, S 8, H GC 15525, I/A 42 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-35
Empresa: MIWEN ATLANTICA SL
Administrador Unico
- Alonso Hernandez Juan Arcadio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2081 , F 180, S 8, H GC 48040, I/A 2 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-35
Empresa: MIWEN ATLANTICA SL
Administrador Unico
- Alonso Hernandez Juan Arcadio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2081 , F 178, S 8, H GC 48040, I/A 1 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-35
Empresa: FOTOVOLTAICA DE FUERTEVENTURA SA
Administrador Unico
- Alonso Hernandez Juan Arcadio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1763 , F 206, S 8, H GC 35114, I/A 2 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-35
Empresa: AGRICOLA MAJORERA SA
Administrador Unico
- Alonso Hernandez Juan Arcadio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 151, S 8, H GC 17685, I/A 8 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-239-35
Empresa: MONTEBALITO SA
Apoderado Mancomunado
- Alonso Hernandez Juan Arcadio
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alonso Hernandez Juan Arcadio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2033 , F 49, S 8, H GC 8321, I/A 74º (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-221-35
Empresa: HOTELES BALITO SA
Administrador Unico
- Alonso Hernandez Juan Arcadio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1515 , F 24, S 8, H GC 24604, I/A 7 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-35
Empresa: HOLANDMAR SA
Administrador Mancomunado
- Alonso Hernandez Juan Arcadio
- Kessomal Kaknani Murli
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1197 , F 21, S 8, H GC 11797, I/A 7 (22/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-105-35
VER MAS ACTOS
Información de ALONSO HERNANDEZ JUAN ARCADIO
Mostramos los datos de ALONSO HERNANDEZ JUAN ARCADIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO HERNANDEZ JUAN ARCADIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos