ALONSO HERNANDEZ ALBERTO
Informe ejecutivo de ALONSO HERNANDEZ ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALONSO HERNANDEZ ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JULUBER REFORMAS SL | Socio Unico | 19/04/2017 | |
JULUBER REFORMAS SL | Administrador Unico | 19/04/2017 | |
INSTALACIONES SOLARES EXTREMADURA SL | Administrador Unico | 02/05/2012 |
VINCULACIONES DE ALONSO HERNANDEZ ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO HERNANDEZ ALBERTO
Empresa: JULUBER REFORMAS SL
Administrador Unico
- Alonso Hernandez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 988, L 815, F 17, S 8, H CC 14560, I/A 1 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-10
Empresa: JULUBER REFORMAS SL
Socio Único
- Alonso Hernandez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 988, L 815, F 17, S 8, H CC 14560, I/A 1 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-10
Empresa: INSTALACIONES SOLARES EXTREMADURA SL
Administrador Unico
- Alonso Hernandez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 588, L 416, F 213, S 8, H CC 6733, I/A 8 (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-10
Empresa: OBRAS Y SERVICIOS PROFESIONALES SL
Administrador Solidario
- Alonso Hernandez Alberto
- Alonso Hernandez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455, L 283, F 166, S 8, H CC 4647, I/A 8 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-10
Empresa: INSTALACIONES SOLARES EXTREMADURA SL
Administrador Solidario
- Alonso Hernandez Alberto
- Alonso Hernandez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 588, L 416, F 213, S 8, H CC 6733, I/A 7 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-10
Empresa: INSTALACIONES SOLARES EXTREMADURA SL
Administrador Solidario
- Alonso Hernandez Alberto
- Alonso Hernandez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 588, L 416, F 213, S 8, H CC 6733, I/A 6 (23/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-10
Empresa: OBRAS Y SERVICIOS PROFESIONALES SL
Administrador Solidario
- Alonso Hernandez Alberto
- Alonso Hernandez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455, L 283, F 166, S 8, H CC 4647, I/A 7 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-10
Información de ALONSO HERNANDEZ ALBERTO
Mostramos los datos de ALONSO HERNANDEZ ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO HERNANDEZ ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos