ALONSO GAMERO JUAN LUIS
Informe ejecutivo de ALONSO GAMERO JUAN LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALONSO GAMERO JUAN LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEMEX ESPAÑA SA | Apoderado | 26/02/2019 | |
CEMEX ESPAÑA GESTION Y SERVICIOS SL | Apoderado | 26/02/2019 | |
CEMEX ESPAÑA OPERACIONES SL | Apoderado Solidario | 10/06/2015 | |
CEMEX ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 28/07/2011 |
VINCULACIONES DE ALONSO GAMERO JUAN LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO GAMERO JUAN LUIS
Empresa: CEMEX ESPAÑA OPERACIONES SL
Apoderado Mancomunado
- Alonso Gamero Juan Luis
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44608 , F 74, S 8, H M 487284, I/A 126 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-28
Empresa: CEMEX ESPAÑA GESTION Y SERVICIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34107 , F 179, S 8, H M 613552, I/A 12 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
Empresa: CEMEX ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35030 , F 25, S 8, H M 156542, I/A 315 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
Empresa: CEMEX ESPAÑA OPERACIONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38541 , F 142, S 8, H M 487284, I/A 72 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
Empresa: CEMEX ESPAÑA SA
Apoderado
- Alonso Gamero Juan Luis
- Alonso Gamero Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32904 , F 73, S 8, H M 156542, I/A 300 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-28
Empresa: CEMENTOS ANDORRA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Alonso Gamero Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 226, L 226, F 38, S 8, H TE 3882, I/A 22 (18/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-44
Empresa: CEMEX ESPAÑA OPERACIONES SL
Apoderado Solidario
- Alonso Gamero Juan Luis
- Fuertes De Gilbert Franco De Espes Francisco Javie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33405 , F 56, S 8, H M 487284, I/A 41 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-113-28
Empresa: CEMEX ESPAÑA OPERACIONES SL
Apoderado
- Alonso Gamero Juan Luis
- Amador Vicente Fabian
- De Hoces Iñiguez Lope
- Devis Gamir Maria Dolores
- Enriquez Martell Juan Fernando
- Martinez Sans Guillermo Francisco
- Martinez Sans Guillermo Francisco
- Martinez Sans Guillermo Francisco
- Martinez Sans Guillermo Francisco
- Perez Villegas Maria Del Carmen
- Sanchez-corral Gomez Tomas
- Serrano Valverde Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30216 , F 222, S 8, H M 487284, I/A 32 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-112-28
Empresa: CEMEX ESPAÑA OPERACIONES SL
Apoderado
- Alonso Gamero Juan Luis
- Amador Vicente Fabian
- Cuesta Trigo Julian Pablo
- Diaz Sierra Fernando
- Doña Joven Jose Antonio
- Enriquez Martell Juan Fernando
- Galan Gil Angel
- Galan Martinez Juana
- Garcia Andreu Carlos
- Gonzaga Canals Vicente Ramon
- Gonzalez Gonzalez Julio
- Gonzalez Pichardo Manuel
- Hernandez Martin Raquel
- Hurtado Mendez Manuel
- Lopez Duvernell Beatriz
- Martinez Sans Guillermo Francisco
- Orellana Lozano Jose Antonio
- Ramirez Millares Manuel Jose
- Roig Figerola Isabel
- Sanchez Carrasco Jose Antonio
- Sanchez Carrera Raul
- Seijo Gonzalez Jose Luis
- Valderrabano Fernandez Simon Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30216 , F 210, S 8, H M 487284, I/A 16 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-28
Empresa: ARICEMEX SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alonso Gamero Juan Luis
- Bravo Horcajo Carmen Maria
- Caballero Martin Alicia
- Caviedes Mondragon Jesus
- Cuesta Trigo Julian Pablo
- Dominguez Bravo Jose-manuel
- Fernandez Garcia Ismael
- Fernandez Garcia Ismael
- Fernandez Garcia Ismael
- Galan Gil Angel
- Garcia Consuegra Condon Angel Luis
- Gonzaga Canals Vicente Ramon
- Gonzalez Barroso Francisco
- Gonzalez Pichardo Manuel
- Gracia Marzal Ana
- Guasch Ramis Jose
- Guerrero Colmentares Marthelena
- Hernandez Martin Raquel
- Hurtado Mendez Manuel
- Lozano Vargas Humberto Francisco
- Martin Garcia De Blas Alfredo
- Mascaro Piedrabuena Marcos
- Mestre Alado Juan Jose
- Miguel Cuesta Elena
- Montoya Del Pozo Antonio
- Moral Boadas Mercedes
- Moreno Caparros Francisco
- Muñoz Aguilar Juan
- Navarro Esteve Vicente
- Navarro Lopez Sebastian
- Orellana Lozano Jose Antonio
- Pelegri Giron Juan
- Pelegri Y Giron Juan
- Pelegri Y Giron Juan
- Perales Alejandre Vicente
- Perales Alejandre Vicente
- Roca Campins Miguel
- Rodriguez Laborde Joaquin
- Roig Figuerola Isabel
- Saiso Alva Vicente
- Saiso Alva Vicente
- Tante Romo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23680 , F 161, S 8, H M 138995, I/A 154 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-28
VER MAS ACTOS
Información de ALONSO GAMERO JUAN LUIS
Mostramos los datos de ALONSO GAMERO JUAN LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO GAMERO JUAN LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos