ALONSO FERNANDEZ SEVERINO
Informe ejecutivo de ALONSO FERNANDEZ SEVERINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALONSO FERNANDEZ SEVERINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRAFICAS PONFERRADA SL | Administrador Unico | 19/04/2013 | |
IMPRENTA ALONSO SL | Socio Unico | 12/03/2013 | 08/04/2013 |
IMPRENTA ALONSO SL | Administrador Solidario | 08/04/2013 | |
PONFERRADA GESTION URBANISTICA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 25/08/2009 | 06/03/2012 |
PONFERRADA GESTION URBANISTICA SA | Consejero | 06/03/2012 |
VINCULACIONES DE ALONSO FERNANDEZ SEVERINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO FERNANDEZ SEVERINO
Empresa: GRAFICAS PONFERRADA SLL
Administrador Unico
- Alonso Fernandez Severino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913 , F 107, S 8, H LE 11627, I/A 5 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-24
Empresa: IMPRENTA ALONSO SL
Administrador Solidario
- Alonso Andres Ivan
- Alonso Fernandez Severino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 333 , F 136, S 8, H LE 76, I/A 6 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-24
Empresa: IMPRENTA ALONSO SL
Socio Único
- Alonso Fernandez Severino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 333 , F 136, S 8, H LE 76, I/A 5 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-24
Empresa: PONFERRADA GESTION URBANISTICA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Alonso Fernandez Severino
- Barrio Alvarez Manuel
- Fierro Vidal Juan-elicio
Consejero
- Alonso Fernandez Severino
- Barrio Alvarez Manuel
- Brañas Martinez Luis
- Cortes Valcarce Reiner
- Fierro Vidal Juan-elicio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 922 , F 21, S 8, H LE 11884, I/A 13 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-24
Empresa: PONFERRADA GESTION URBANISTICA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Alonso Fernandez Severino
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 922 , F 20, S 8, H LE 11884, I/A 11 (25/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-168-24
Información de ALONSO FERNANDEZ SEVERINO
Mostramos los datos de ALONSO FERNANDEZ SEVERINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO FERNANDEZ SEVERINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos