ALONSO FERNANDEZ PATRICIA
Informe ejecutivo de ALONSO FERNANDEZ PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALONSO FERNANDEZ PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORANGE ESPAÑA VIRTUAL SL | Apoderado | 26/03/2021 | |
ORANGE ESPAGNE SA | Apoderado | 05/01/2021 | |
SALPLA SA | Consejero Delegado Solidario | 13/02/2017 | |
SALPLA SA | Consejero | 13/02/2017 |
VINCULACIONES DE ALONSO FERNANDEZ PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO FERNANDEZ PATRICIA
Empresa: ORANGE ESPAÑA VIRTUAL SL
Administrador Mancomunado
- Alonso Fernandez Patricia
- Sanchez Lopiz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 432374, I/A 80 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-28
Empresa: ORANGE ESPAÑA VIRTUAL SL
Administrador Mancomunado
- Alonso Fernandez Patricia
- Varret St-phane Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27205 , F 194, S 8, H M 432374, I/A 69 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aguirre Muller Alfonso
- Aizpurua Cortazar Francisco De Borja
- Aizpurua Cortazar Francisco De Borja
- Aizpurua Cortazar Francisco De Borja
- Alonso Cortes Rosa Margarita
- Alonso Fernandez Patricia
- Alonso Fernandez Patricia
- Alonso Marcos Tomas
- Alonso Marcos Tomas
- Alvarez Blanco Laura
- Alvarez De Espejo Montiel Maria Ines
- Ariza Fernandez-delgado Luis Javier
- Arribas Blanco Alicia
- Arroyaga Crespo Jose Luis
- Blasco Vincent Thomas
- Carbajal Gonzalez Olegario
- Carbajal Gonzalez Olegario
- Carrillo Rodriguez Francisco Pablo
- Carrillo Rodriguez Francisco Pablo
- Caso De Los Cobos Fernandez Armando
- Cipres Vidal Ruth
- Cubas Cuellar Maria Aranzazu
- De Jeronimo Vega Marta
- De La Cueva Garcia Mercedes
- De La Lama-noriega Lorenzo Enrique
- De Porres Martinez Enrique-santiago
- De Porres Martinez Enrique-santiago
- Del Agua Garañeda Francisco Javier
- Del Agua Garañeda Francisco Javier
- Del Agua Garañeda Francisco Javier
- Del Amo Castello Ana Maria
- Del Amo Castello Ana Maria
- Del Amo Castello Ana Maria
- Del Olmo Herrero Maria
- Del Olmo Herrero Maria
- Diaz Del Campo Hernandez Maria Sagrario
- Diaz Martin Carlos Javier
- Duran Perez Maria Berta
- Fallacher Jean Francois
- Fernandez Mateos Gustavo Jose
- Gallego Morales Maria Jose
- Gallego Morales Maria Jose
- Garcia Ingelmo Monica
- Garcia Ingelmo Monica
- Garcia Martinez Antonio
- Garcia Martinez Antonio
- Garcia Martinez Antonio
- Gesta Briones Adela Maria
- Gomez Cobos Julio
- Gomez Cobos Julio
- Gomez Gil Maria Sonia
- Gonzalez Gonzalez Milagros
- Hacker Christian
- Hacker Christian
- Hernandez Amezcua Francisca
- Hernandez Amezcua Francisca
- Martinez Lopez Diego
- Martinez Lopez Diego
- Noceda Pardavila Maria Eugenia
- Ortiz Pedraza Carmen
- Primo De Rivera Oriol Cosme Maria
- Primo De Rivera Oriol Cosme Maria
- Quiroga Corral Alfonso
- Quiroga Corral Alfonso
- Rio Sanz Jose Domingo
- Sainz Rico-avello Carlos
- Sala Gomez Monica
- Sala Gomez Monica
- Sanchez Lopiz Manuel
- Santamaria Vicent Maria Elvira
- Usamentiaga Ortiz Luz
- Usamentiaga Ortiz Luz
- Valer Melchor Ana Isabel
- Vecino Lopez Alfonso
- Vecino Lopez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41552 , F 88, S 8, H M 559223, I/A 33 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-28
Empresa: ORANGE ESPAÑA VIRTUAL SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27205 , F 185, S 8, H M 432374, I/A 59 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-28
Empresa: ORANGE ESPAÑA VIRTUAL SL
Apoderado
- Aizpurua Cortazar Francisco De Borja
- Alonso Fernandez Patricia
- Alonso Fernandez Patricia
- De Porres Martinez Enrique-santiago
- Del Amo Castello Ana Maria
- Garcia Martinez Antonio
- Garcia Martinez Antonio
- Hacker Christian
- Quiroga Corral Alfonso
- Usamentiaga Ortiz Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27205 , F 180, S 8, H M 432374, I/A 58 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41552 , F 87, S 8, H M 559223, I/A 32 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39772 , F 222, S 8, H M 559223, I/A 31 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-28
Empresa: ORANGE ESPAGNE SA
Apoderado
- Alonso Fernandez Patricia
- Duran Perez Maria Berta
- Lopez Bandres Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38949 , F 126, S 8, H M 213468, I/A 324 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-28
Empresa: ORANGE ESPAGNE SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38949 , F 126, S 8, H M 213468, I/A 323 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-28
Empresa: SALPLA SA
Consejero Delegado Solidario
- Alonso Fernandez Patricia
- Alonso Fernandez Salvador
- Alonso Fernandez Yolanda
Consejero
- Alonso Fernandez Patricia
- Alonso Fernandez Salvador
- Alonso Fernandez Yolanda
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8651 , F 225, S 8, H M 139261, I/A 9 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
VER MAS ACTOS
Información de ALONSO FERNANDEZ PATRICIA
Mostramos los datos de ALONSO FERNANDEZ PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO FERNANDEZ PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos