ALONSO EZCURRA JORGE
Informe ejecutivo de ALONSO EZCURRA JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALONSO EZCURRA JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COME 10 SELECCION IBERICA SL | Administrador Unico | 17/05/2013 | |
EZKURRA COCINA DE NAVARRA SL | Administrador Unico | 28/02/2011 |
VINCULACIONES DE ALONSO EZCURRA JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO EZCURRA JORGE
Empresa: AGROKOMPLEX SL
Administrador Unico
- Alonso Ezcurra Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 969 , F 84, S 8, H VI 7839, I/A 13 (06/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-01
Empresa: AGROKOMPLEX SL
Administrador Unico
- Alonso Ezcurra Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 969 , F 83, S 8, H VI 7839, I/A 10 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-01
Empresa: COME 10 IBERICA SELECCION SL
Administrador Unico
- Alonso Ezcurra Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2598 , F 171, S 8, H SS 35360, I/A 1 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-20
Empresa: EZKURRA COCINA DE NAVARRA SL
Administrador Unico
- Alonso Ezcurra Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2501 , F 54, S 8, H SS 33147, I/A 2 (28/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-20
Información de ALONSO EZCURRA JORGE
Mostramos los datos de ALONSO EZCURRA JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO EZCURRA JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos