ALONSO DOMINGUEZ CELSA MARIA
Informe ejecutivo de ALONSO DOMINGUEZ CELSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALONSO DOMINGUEZ CELSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTACIONAMIENTO O PROGRESO SA | Consejero Delegado Solidario | 31/10/2023 | |
ESTACIONAMIENTO O PROGRESO SA | Consejero | 31/10/2023 | |
PROMOCIONES ALFESAGA SA | Secretario | 27/10/2022 | |
PROMOCIONES ALFESAGA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 27/10/2022 | |
PROMOCIONES ALFESAGA SA | Consejero | 27/10/2022 |
VINCULACIONES DE ALONSO DOMINGUEZ CELSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO DOMINGUEZ CELSA MARIA
Empresa: ESTACIONAMIENTO O PROGRESO SA
Consejero Delegado Solidario
- Alonso Camba Ramon
- Alonso Dominguez Celsa Maria
- Hermida Castro Raul
Consejero
- Alonso Camba Ramon
- Alonso Dominguez Celsa Maria
- Hermida Castro Raul
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 133, S 8, H OR 4, I/A 19 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-32
Empresa: ESTACIONAMIENTO O PROGRESO SA
Consejero Delegado Solidario
- Alonso Camba Ramon
- Alonso Dominguez Celsa Maria
- Hermida Castro Raul
Consejero
- Alonso Camba Ramon
- Alonso Dominguez Celsa Maria
- Hermida Castro Raul
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 133, S 8, H OR 4, I/A 19 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-32
Empresa: PROMOCIONES ALFESAGA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Alonso Dominguez Celsa Maria
- Cores Lopez Jordi Erik
- Hermida Castro Raul
Consejero
- Alonso Dominguez Celsa Maria
- Cores Lopez Jordi Erik
- Hermida Castro Raul
Presidente
Secretario
- Alonso Dominguez Celsa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190 , F 90, S 8, H OR 1349, I/A 14 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-32
Empresa: PROMOCIONES ALFESAGA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Alonso Camba Ramon
- Alonso Dominguez Celsa Maria
- Hermida Castro Raul
Consejero
- Alonso Camba Ramon
- Alonso Dominguez Celsa Maria
- Hermida Castro Raul
Presidente
Secretario
- Alonso Dominguez Celsa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190 , F 90, S 8, H OR 1349, I/A 14 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-32
Empresa: ESTACIONAMIENTO O PROGRESO SA
Consejero Delegado Solidario
- Alonso Camba Ramon
- Alonso Dominguez Celsa Maria
- Hermida Castro Raul
Consejero
- Alonso Camba Ramon
- Alonso Dominguez Celsa Maria
- Hermida Castro Raul
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 132, S 8, H OR 4, I/A 17 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-32
Empresa: ESTACIONAMIENTO O PROGRESO SA
Consejero Delegado Solidario
- Alonso Camba Ramon
- Alonso Dominguez Celsa Maria
- Hermida Castro Raul
- Pereira Marimon Adolfo
Consejero
- Alonso Camba Ramon
- Alonso Dominguez Celsa Maria
- Hermida Castro Jovito
- Hermida Castro Raul
- Pereira Marimon Adolfo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 132, S 8, H OR 4, I/A 17 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-32
Empresa: PROMOCIONES ALFESAGA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Alonso Camba Ramon
- Alonso Dominguez Celsa Maria
- Hermida Castro Raul
Consejero
- Alonso Camba Ramon
- Alonso Dominguez Celsa Maria
- Hermida Castro Raul
Presidente
Secretario
- Alonso Dominguez Celsa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190 , F 90, S 8, H OR 1349, I/A 13 (11/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-32
Empresa: PROMOCIONES ALFESAGA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Alonso Camba Ramon
- Alonso Dominguez Celsa Maria
- Pereira Marimon Adolfo
Consejero
- Alonso Camba Ramon
- Alonso Dominguez Celsa Maria
- Pereira Marimon Adolfo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190 , F 90, S 8, H OR 1349, I/A 13 (11/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-32
Empresa: ESTACIONAMIENTO O PROGRESO SA
Consejero Delegado Solidario
- Alonso Camba Ramon
- Alonso Dominguez Celsa Maria
- Hermida Castro Raul
- Pereira Marimon Adolfo
Consejero
- Alonso Camba Ramon
- Alonso Dominguez Celsa Maria
- Hermida Castro Jovito
- Hermida Castro Raul
- Pereira Marimon Adolfo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 130, S 8, H OR 4, I/A 14 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-32
Empresa: ESTACIONAMIENTO O PROGRESO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alonso Camba Ramon
- Alonso Dominguez Celsa Maria
- Fernandez Alvarez Jose Ramon
- Hermida Castro Jovito
- Hermida Castro Raul
- Pereira Marimon Adolfo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 130, S 8, H OR 4, I/A 14 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-32
VER MAS ACTOS
Información de ALONSO DOMINGUEZ CELSA MARIA
Mostramos los datos de ALONSO DOMINGUEZ CELSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO DOMINGUEZ CELSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos