ALONSO DELGADO ADELIO
Informe ejecutivo de ALONSO DELGADO ADELIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ALONSO DELGADO ADELIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDICIONS 44 SL | Administrador Unico | 26/05/2015 | 31/08/2022 |
GRAFIQUES CABRERA SL | Administrador Unico | 28/06/2022 | 30/08/2022 |
EDICIONS ESCOLARS 2010 SL | Liquidador | 13/12/2019 | 13/12/2019 |
EDICIONS ESCOLARS 2010 SL | Administrador Unico | 25/03/2010 | 13/12/2019 |
EDICIONS 44 SL | Administrador | 15/04/2015 | |
DISTRIBUIDORA ESCOLAR DEL MARESME SL | Liquidador | 07/11/2013 | 07/11/2013 |
DISTRIBUIDORA ESCOLAR DEL MARESME SL | Administrador | 07/11/2013 |
VINCULACIONES DE ALONSO DELGADO ADELIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO DELGADO ADELIO
Empresa: EDICIONS 44 SL
Administrador Unico
- Alonso Delgado Adelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32492 , F 152, S 8, H B 213053, I/A 8 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-08
Empresa: GRAFIQUES CABRERA SL
Administrador Unico
- Alonso Delgado Adelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46919 , F 206, S 8, H B 535358, I/A 4 (30/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-08
Empresa: GRAFIQUES CABRERA SL
Administrador Unico
- Alonso Delgado Adelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46919 , F 205, S 8, H B 535358, I/A 2 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-08
Empresa: EDICIONS ESCOLARS 2010 SL
Liquidador
- Alonso Delgado Adelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41796 , F 4, S 8, H B 397182, I/A 3 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-08
Empresa: EDICIONS ESCOLARS 2010 SL
Administrador Unico
- Alonso Delgado Adelio
Liquidador
- Alonso Delgado Adelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41796 , F 4, S 8, H B 397182, I/A 3 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-08
Empresa: EDICIONS 44 SL
Administrador Unico
- Alonso Delgado Adelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32492 , F 152, S 8, H B 213053, I/A 7 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-08
Empresa: EDICIONS 44 SL
Administrador
- Alonso Delgado Adelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32492 , F 152, S 8, H B 213053, I/A 6 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-08
Empresa: DISTRIBUIDORA ESCOLAR DEL MARESME SL
Liquidador
- Alonso Delgado Adelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23193 , F 103, S 8, H B 48995, I/A 3 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-08
Empresa: DISTRIBUIDORA ESCOLAR DEL MARESME SL
Administrador
- Alonso Delgado Adelio
Liquidador
- Alonso Delgado Adelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23193 , F 103, S 8, H B 48995, I/A 3 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-08
Empresa: EDICIONS ESCOLARS 2010 SL
Administrador Unico
- Alonso Delgado Adelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41796 , F 1, S 8, H B 397182, I/A 1 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-67-08
Información de ALONSO DELGADO ADELIO
Mostramos los datos de ALONSO DELGADO ADELIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO DELGADO ADELIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos