ALONSO CORTES JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de ALONSO CORTES JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALONSO CORTES JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEVANTINA DE BEBIDAS DEL SIGLO SL | Administrador Unico | 22/03/2023 | |
TOP PREMI SL | Apoderado | 22/02/2023 | |
CARBURANTES CADIZ SA | Secretario | 31/01/2013 | 24/01/2018 |
CARBURANTES CADIZ SA | Consejero | 31/01/2013 | 24/01/2018 |
LEVANTINA DE BEBIDAS DEL SIGLO SL | Apoderado Solidario | 17/04/2009 |
VINCULACIONES DE ALONSO CORTES JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO CORTES JOSE MANUEL
Empresa: LEVANTINA DE BEBIDAS DEL SIGLO SL
Administrador Unico
- Alonso Cortes Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4692, L 2002, F 162, S 8, H V 30281, I/A 11 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-46
Empresa: TOP PREMI SL
Apoderado
- Alonso Cortes Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6128, L 3434, F 172, S 8, H V 61402, I/A 10 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-46
Empresa: CARBURANTES CADIZ SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alonso Cortes Jose Manuel
- Marques Montañana Desamparados
- Ponce San Esteban Jose Miguel
Presidente
Secretario
- Alonso Cortes Jose Manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4795, L 2104, F 122, S 8, H V 32530, I/A 18 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-46
Empresa: CARBURANTES CADIZ SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alonso Cortes Jose Manuel
- Marques Montañana Desamparados
- Ponce San Esteban Jose Miguel
Presidente
Secretario
- Alonso Cortes Jose Manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4795, L 2104, F 122, S 8, H V 32530, I/A 17 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-46
Empresa: LEVANTINA DE BEBIDAS DEL SIGLO SL
Apoderado Solidario
- Alonso Cortes Jose Manuel
- Ponce Saiz Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4692, L 2002, F 162, S 8, H V 30281, I/A 9 (17/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-79-46
Información de ALONSO CORTES JOSE MANUEL
Mostramos los datos de ALONSO CORTES JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO CORTES JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos