ALONSO CEBOLLA SALVADOR
Informe ejecutivo de ALONSO CEBOLLA SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALONSO CEBOLLA SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESTAURACIONES PAISAJISTICAS DEL JARAMA SL | Administrador Mancomunado | 27/01/2011 | 23/09/2011 |
RESTAURACIONES PAISAJISTICAS DEL JARAMA SL | Administrador Solidario | 29/12/2009 | 27/01/2011 |
VINCULACIONES DE ALONSO CEBOLLA SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO CEBOLLA SALVADOR
Administrador Mancomunado
- Alonso Cebolla Salvador
- Sanz Guillen Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27292 , F 96, S 8, H M 491736, I/A 3 (23/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-28
Administrador Mancomunado
- Alonso Cebolla Salvador
- Sanz Guillen Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27292 , F 95, S 8, H M 491736, I/A 2 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-28
Administrador Solidario
- Alonso Cebolla Salvador
- Sanz Guillen Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27292 , F 95, S 8, H M 491736, I/A 2 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-28
Administrador Solidario
- Alonso Cebolla Salvador
- Sanz Guillen Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27292 , F 91, S 8, H M 491736, I/A 1 (29/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-8-28
Información de ALONSO CEBOLLA SALVADOR
Mostramos los datos de ALONSO CEBOLLA SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO CEBOLLA SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos