ALONSO CASTRO JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de ALONSO CASTRO JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALONSO CASTRO JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSRAPIDO SA | Socio Unico | 08/10/2020 | |
ATC TRANSRAPIDO SL | Socio Unico | 04/08/2015 | |
ATC TRANSRAPIDO SL | Administrador Unico | 04/08/2015 | |
TRANSRAPIDO SA | Administrador Unico | 08/01/2009 |
VINCULACIONES DE ALONSO CASTRO JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO CASTRO JOSE MANUEL
Empresa: TRANSRAPIDO SA
Administrador Unico
- Alonso Castro Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 124 , F 42, S 8, H LU 3626, I/A 7 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-27
Empresa: TRANSRAPIDO SA
Socio Único
- Alonso Castro Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 124 , F 42, S 8, H LU 3626, I/A 7 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-27
Empresa: HIJOS DE EVARISTO ALONSO SL
Administrador Solidario
- Alonso Castro Evaristo
- Alonso Castro Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1605 , F 96, S 8, H AS 9306, I/A 4 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-33
Empresa: ATC TRANSRAPIDO SL
Administrador Unico
- Alonso Castro Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 163 , F 171, S 8, H LU 751, I/A 3 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-27
Empresa: ATC TRANSRAPIDO SL
Administrador Solidario
- Alonso Castro Jose Manuel
- Alonso Castro Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 163 , F 171, S 8, H LU 751, I/A 3 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-27
Empresa: ATC TRANSRAPIDO SL
Socio Único
- Alonso Castro Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 163 , F 171, S 8, H LU 751, I/A 3 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-27
Empresa: TRANSRAPIDO SA
Administrador Unico
- Alonso Castro Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 124 , F 42, S 8, H LU 3626, I/A 6 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-27
Empresa: TRANSRAPIDO SA
Administrador Unico
- Alonso Castro Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 124 , F 42, S 8, H LU 3626, I/A 5 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-27
Empresa: TRANSRAPIDO SA
Administrador Solidario
- Alonso Baamonde Jose
- Alonso Castro Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 124 , F 42, S 8, H LU 3626, I/A 5 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-27
Información de ALONSO CASTRO JOSE MANUEL
Mostramos los datos de ALONSO CASTRO JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO CASTRO JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos