ALONSO CASILLAS MARIA ELENA
Informe ejecutivo de ALONSO CASILLAS MARIA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALONSO CASILLAS MARIA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADVISER CORFIN SL | Apoderado | 27/12/2016 | 01/02/2017 |
CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS TOMILLO SL | Apoderado | 16/11/2012 | |
CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS TOMILLO SL | Secretario | 20/05/2009 | |
CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS TOMILLO SL | Consejero | 20/05/2009 |
VINCULACIONES DE ALONSO CASILLAS MARIA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO CASILLAS MARIA ELENA
Empresa: ADVISER CORFIN SL
Apoderado
- Alonso Casillas Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22877 , F 42, S 8, H M 409635, I/A 5 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-28
Empresa: ADVISER CORFIN SL
Apoderado
- Alonso Casillas Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22877 , F 40, S 8, H M 409635, I/A 4 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-28
Apoderado
- Alonso Casillas Maria Elena
- Soto Nardiz Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23854 , F 126, S 8, H M 285865, I/A 11 (16/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-229-28
Consejero
- Alonso Casillas Maria Elena
- Lantero Rozpide Javier
- Parra Baño Catalina Amalia
Presidente
Secretario
- Alonso Casillas Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23854 , F 124, S 8, H M 285865, I/A 10 (20/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-101-28
Información de ALONSO CASILLAS MARIA ELENA
Mostramos los datos de ALONSO CASILLAS MARIA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO CASILLAS MARIA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos