ALONSO CARUS JOSE BERNARDO
Informe ejecutivo de ALONSO CARUS JOSE BERNARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALONSO CARUS JOSE BERNARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA SA | Apoderado | 15/11/2016 | |
MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 09/05/2016 | |
MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA SA | Apoderado | 22/11/2012 |
VINCULACIONES DE ALONSO CARUS JOSE BERNARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO CARUS JOSE BERNARDO
Empresa: ROVI PHARMA INDUSTRIAL SERVICES SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36734 , F 9, S 8, H M 59370, I/A 188 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-28
Empresa: MSD VACCINES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alonso Carus Jose Bernardo
- Alsina Mier Pedro
- Alzueta Samper Miguel
- Beltran Garcia Maria Cristina
- Brage Mantecon Ricardo
- Fernandez Gonzalez Jose Antonio
- Gallego Lopez David
- Garcia De Las Peñas Andrea
- Gimeno Diaz Maria Soledad
- Gomez-acebo Sanchez Helena
- Gutierrez Tasis Juan Francisco
- Hernanz Martin Gema
- Hernanz Martin Gema
- Martin Simon Gemma
- Montañer Iñesta Manuel
- Moreno Quiben Olga
- MULTIGESTION IBERIA 2014 SL
- Navarro Gonzalez Beatriz
- Nieto Araujo Carolina
- Perez Muñoz Quintiliano
- Rosario Benito Cristina
- Sainz Garcia Rafael Javier
- Tinoco Rodriguez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33640 , F 135, S 8, H M 138265, I/A 116 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-28
Empresa: MSD VACCINES SA
Apoderado
- Alonso Carus Jose Bernardo
- Beltran Garcia Maria Cristina
- Fernandez Gonzalez Jose Antonio
- Perez Muñoz Quintiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33640 , F 131, S 8, H M 138265, I/A 103 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-28
Empresa: MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA SA
Apoderado
- Alonso Carus Jose Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27969 , F 219, S 8, H M 60024, I/A 258 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-28
Empresa: MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Alonso Carus Jose Bernardo
- Miguel Soria Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27969 , F 217, S 8, H M 60024, I/A 252 (09/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-28
Empresa: MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA SA
Apoderado
- Alonso Carus Jose Bernardo
- Girbau Aguilar Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27969 , F 205, S 8, H M 60024, I/A 224 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-28
Empresa: FROSST IBERICA SA
Apoderado
- Alonso Carus Jose Bernardo
- Andres Justi Irene
- Andres Justi Irene
- Andres Justi Irene
- Andres Justi Irene
- Aspiroz Camara Idoia Lucia
- Carey Sheila A
- Chardonnens Michel Jean
- Chardonnens Michel Jean
- Diaz Simal Jesus
- Felipe Martin Beatriz
- Gallego Montoya Alfonso
- Gallego Montoya Alfonso
- Hill Donald M
- Johnson Ian E
- Lopez Tafall Bascuñana Maria Adriana
- Lopez Tafall Bascuñana Maria Adriana
- Mcdonough Mark E
- Mcdonough Mark E
- Mendez Rodriguez Marta
- Niño Rodriguez Jose Ignacio
- Perez Mosquera Antonio
- Perez Mosquera Antonio
- Pons Izquierdo Fernando Francisco
- Propper Stephen C
- Sautner Michael G
- Serrano Sacristan Pablo
- Tercero Valentin Paloma
- Van Den Nouland Hans Maarten
- Wade Richard J
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24234 , F 33, S 8, H M 59370, I/A 160 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-138-28
Información de ALONSO CARUS JOSE BERNARDO
Mostramos los datos de ALONSO CARUS JOSE BERNARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO CARUS JOSE BERNARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos