ALONSO CAÑIZAL ALFONSA
Informe ejecutivo de ALONSO CAÑIZAL ALFONSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALONSO CAÑIZAL ALFONSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARNICAS Y EMBUTIDOS GALICASTILLA SL | Administrador Unico | 09/06/2021 |
VINCULACIONES DE ALONSO CAÑIZAL ALFONSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO CAÑIZAL ALFONSA
Empresa: CARNICAS Y EMBUTIDOS GALICASTILLA SL
Administrador Unico
- Alonso Cañizal Alfonsa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3374 , F 15, S 8, H C 45848, I/A 4 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-15
Empresa: CARNICAS Y EMBUTIDOS GALICASTILLA SL
Administrador Unico
- Alonso Cañizal Alfonsa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3374 , F 14, S 8, H C 45848, I/A 2 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-15
Empresa: CARNICAS Y EMBUTIDOS GALICASTILLA SL
Administrador Unico
- Alonso Cañizal Alfonsa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3374 , F 14, S 8, H C 45848, I/A 1 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-8-15
Empresa: CARNICAS Y EMBUTIDOS GALICASTILLA SL
Socio Único
- Alonso Cañizal Alfonsa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3374 , F 14, S 8, H C 45848, I/A 1 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-8-15
Información de ALONSO CAÑIZAL ALFONSA
Mostramos los datos de ALONSO CAÑIZAL ALFONSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO CAÑIZAL ALFONSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos