ALONSO CABELLO JOSE LUIS
Informe ejecutivo de ALONSO CABELLO JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALONSO CABELLO JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROCAJA RURAL SOCIEDAD GESTION DE ACTIVOS SA | Apoderado Mancomunado | 17/12/2015 |
VINCULACIONES DE ALONSO CABELLO JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO CABELLO JOSE LUIS
Empresa: VIVEACTIVOS SA
Apoderado Mancomunado
- Alonso Cabello Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1614 , F 159, S 8, H TO 34565, I/A 12 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-45
Empresa: CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Alonso Cabello Jose Luis
- Rodriguez De Diego Aguado Maria Gemma
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1586 , F 225, S 8, H TO 5618, I/A 573 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-45
Apoderado Mancomunado
- Alonso Cabello Jose Luis
- Aparicio Martin Jose Luis
- Ballon Diaz Raquel
- Perez Del Campo Manuel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 42, S 8, H TO 34573, I/A 6 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-45
Empresa: VIVEACTIVOS SA
Apoderado Mancomunado
- Alonso Cabello Jose Luis
- Aparicio Martin Jose Luis
- Ballon Diaz Raquel
- Perez Del Campo Manuel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 26, S 8, H TO 34565, I/A 7 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-45
Empresa: CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Alonso Cabello Jose Luis
- Aparicio Martin Jose Luis
- Ballon Diaz Raquel
- Perez Del Campo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1586 , F 201, S 8, H TO 5618, I/A 520 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-45
Información de ALONSO CABELLO JOSE LUIS
Mostramos los datos de ALONSO CABELLO JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO CABELLO JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos