ALONSO BONILLA JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de ALONSO BONILLA JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALONSO BONILLA JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO GUIPUZCOANO SA SUCURSAL SANTANDER | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/04/2011 | |
BANCO GUIPUZCOANO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/12/2010 |
VINCULACIONES DE ALONSO BONILLA JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO BONILLA JUAN CARLOS
Apoderado Solidario
- Alonso Bonilla Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2514 , F 218, S 8, H SS 5376, I/A 161 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-20
Empresa: BANCO DE SABADELL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alonso Bonilla Juan Carlos
- Alonso Plaza Luis
- Bringas Garcia Eladio
- Bringas Garcia Eladio
- Cabrero Arribas Jose Gonzalo
- Cabrero Arribas Jose Gonzalo
- Cots Arnau Francisco Javier
- Cots Arnau Francisco Javier
- Guardia Ramoneda Pere
- Guardia Ramoneda Pere
- Guardia Ramoneda Pere
- Guardia Ramoneda Pere
- Guardia Ramoneda Pere
- Lorido Muñoz Emilio
- Lorido Muñoz Emilio
- Ojeda Pereyra Jorge
- Ojeda Pereyra Jorge
- Ojeda Pereyra Jorge
- Ojeda Pereyra Jorge
- Osorio Garcia Maria Carmen
- Osorio Garcia Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45936 , F 14, S 8, H B 1561, I/A 2237 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-08
Apoderado Solidario
- Alonso Bonilla Juan Carlos
- Olano Plazaola Maria-eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2514 , F 210, S 8, H SS 5376, I/A 141 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-20
Empresa: BANCO DE SABADELL SA
Apoderado
- Abellan Lario Marcos
- Alarcon De Miguel Ana
- Aldaz Garriz Martin
- Allue Macanas Laura
- Alonso Bonilla Juan Carlos
- Alonso Ojeda Miguel Angel
- Alvarez Cejudo Manuel
- Alvarez Gonzalez Jose Antonio
- Alvarez Perez Francisco Javier
- Amoros Garcia Antonio Jose
- Angosto Chacon Antonio Vicente
- Angulo Garcia Diego
- Aparisi Catala Juan Javier
- Arias Ruiz De Somavia Maria Paz
- Armengod Corbella Enrique
- Armenteros Benito Francisco Javier
- Arnal Lopez Hector
- Arocena Uranga Alazne
- Asencio Coloma Francisco Luis
- Baldovi Segrelles Jose Javier
- Bañuls Patiño Antonio
- Bautista Tortajada Mireya
- Benito Fernandez Sonia
- Berasategi Zurutuza Koldo
- Bernabeu Lledo Jose Javier
- Biarge Baldellou Jose Ignacio
- Blanco Garcia Jorge
- Blanco Izquierdo Vicente
- Blasco Delgado David Antonio
- Blazquez Macarrilla Francisco Jose
- Bolivar Cruz Raul
- Botella Lopez Josefa Maria
- Briones Goicoechea Rosa Maria
- Brocate Ruberte Maria Isabel
- Broncano Sanchez Jesus
- Cabero Vidales Maria Rosa
- Cabrera Carreño Pilar
- Calderon Fernandez Ana Maria
- Cañadas Nuñez Manuel David
- Canals Tirvio Antonio
- Casado Ortega Maria Angeles
- Casado Portilla Francisco Javier
- Cascales Moreno Jose Antonio
- Castillo Salinas Juan De Dios
- Castro Consuegra Daniel
- Castro Lopez Ivan
- Cepero Garcia Maria Jesus
- Cerda Ceamanos Miguel Angel
- Compañ Fernandez Luis
- Corpas Toribio Veronica
- Cortijo Dominguez Antonio
- De La Rosa Bermudez Francisco Javier
- Del Moral Herreros Rosa Maria
- Del Rio Sans Andres
- Del Toro Portero Pedro Pablo
- Domenech Guerrero Martin
- Donamaria Hernandez Javier
- Echeveste Anton Francisco Javier
- Echezortu Eguibar David
- Elcano Gaviria Jose Manuel
- Erdozain Sosa Fernando
- Espada Carretero Javier
- Fernandez De Cordova Rufete Fernando
- Fernandez Estevez Miguel Angel
- Fernandez Garcia Jose Antonio
- Fernandez Grondona Fernando
- Fernandez Quevedo Jose Antonio
- Fernandez Rio Victor Manuel
- Franco Nieto Maria Virginia
- Gainberri Lizarazu Garbiñe
- Gallardo Perez Manuel
- Garcia Alonso Jesus
- Garcia Del Pozo Jimenez Maria Jesus
- Garcia Fernandez Fernando
- Garcia Garrido Maria Jose
- Garcia Getino Maria Pilar
- Garcia Gonzalez Fernando
- Garcia Gonzalo Cesar
- Garcia Hernandez Antonio Jose
- Garcia Lazaro Antonio
- Garcia Pardo Juan Carlos
- Garcia Perez Jorge
- Garcia Rico Concepcion
- Garcia Vallejo Marta
- Garcimartin Delicado Raul
- Garrido Tora Silvia
- Gimo Nadal Josep Maria
- Gomez Castañeda Maria Jesus
- Gomez Galan Sergio Jose
- Gomez Gomariz Jose Fidel
- Gomez Horta Jose Luis
- Gongora Alvarez Santiago
- Gonzalez Fernandez Ariadna Helena
- Gonzalez Garcia Ana Vanesa
- Gonzalez Garcia Jose Ubaldo
- Gonzalez Gascon Jose Manuel
- Gonzalez Lopez Cesar
- Gonzalez Palencia Jose Luis
- Gonzalez Salvador Jordi
- Gonzalez Sanchez Pedro Angel
- Gonzalez Sansano Juan Carlos
- Gonzalez Tienza Sandra
- Heredia Sergio
- Hernandez Martin Carlos Alberto
- Herrera Peral Ana Joaquina
- Ibañez Garcia Ricardo
- Illana Perez De Castro Franciso Javier
- Illana Perez De Castro Julio
- Jimenez Perez Miguel Angel
- Lasa Gomez Pedro
- Latorre Sobrino Julian
- Lega De Benito Maria Elena
- Llada Suarez Juan Carlos
- Lomana Olabe Julen
- Lopez Arjona Amador
- Lopez Noguera Francisco De Asis
- Lopez Vicente Rosa Maria
- Lorenzo Barbarroja Maria Isabel
- Macareno Mena Manuel
- Marco Barbera Vicente
- Marijuan Martin Juan Agustin
- Marin Sanchez Esther
- Marin Soto Noelia
- Martin Diaz Israel
- Martin Garcia Jose David
- Martin Gomez Cesar
- Martinez Bruno Miguel
- Martinez Fedi Guillermo
- Martinez Ferrer Gerard
- Martinez Hermosilla Juan
- Martinez Laserna Noe
- Martinez Moreira Igor
- Martinez Orera Miguel Angel
- Martorell Adsuara Javier
- Matilla Laperal Manuel Angel
- Medina Forner Maria Remedio
- Mendoza Povedano Jose Luis
- Merin Badenas Oscar
- Meseguer Contreras Maria Isabel
- Minguez Ruiz Jose Luis
- Molina Fernandez Rocio
- Mongay Jimenez Cristina
- Moragon Hibernon Jose Pascual
- Moral Perez Jesus Maria
- Morales Rodriguez Jose Francisco
- Morales Suarez Varela Jesus Pablo
- Morate Vazquez Carlos Manuel
- Moratilla Hontoria David
- Moya Albaladejo Manuel Angel
- Mozo Calle Francisco Luis
- Munguet Segura Guillermo Alvaro
- Navas Trullen Emilio Juan
- Nieto Crespo Mariano
- Nogales Sanchez Juan Manuel
- Ortiz Lopez Carlos
- Ortiz Pereira Agustina
- Padrell Caixes Antonio
- Padrones Santos Marta
- Pardo De Ves Jose Francisco
- Pascual Garcia Daniel
- Pastor Herranz Maria Victoria
- Pavia Suarez Gerardo
- Pavon Piñuela Carlos
- Pereiro Garcia Jorge
- Perez Costa Mercedes
- Perez Padron Gemma
- Picher Ramos Mercedes
- Prado Hernandez Jose
- Reche Mora Eulalio
- Ribes Mediavilla Cristina
- Robledo Simeon Pedro
- Rodriguez Castrejon Alberto
- Rodriguez Larraz Arturo
- Rodriguez Martin Jose Antonio
- Rodriguez Zufiria Maria Izaskun
- Romero Leon Ana Isabel
- Romero Romero Ignacio
- Rubio Lennon Hunt Emilio Eduardo
- Rubio Pascual Ruben
- Ruiz Gonzalez Antonio
- Ruiz Monsonis Eloy
- Saez Gonzalez Raquel Elia
- Saez Pomares Ignacio
- San Martin Gutierrez Maria Del Carmen
- Sanchez Ballve Jose Luis
- Sanchez Cañadas Miguel
- Sanchez Fernandez Juan-antonio
- Sanchez Garzon Jose Luis
- Sanchez Montaner Manuel Jose
- Sanchez Rodriguez Mariano
- Sanguino Gonzulez Juan Josa
- Santa Coloma Garcia Ignacio
- Santamaria Raluy Francisco Jose
- Santolaria Mainer Jose Antonio
- Santos Berrocal Lucio
- Sanz Garcia De La Parra Enrique
- Sanz Padilla Rosa Maria
- Sanz Piña Paula-maria
- Saudinos Anisi Ricardo
- Segues Bengoechea Juan
- Serna Vega Manuel
- Sobrino Mairal Rosa
- Solbes Carbonell Jose Jorge
- Tierra Serrano Jesus
- Timon Rubio Sergio
- Torregrosa Vazquez Maria Del Carmen
- Torrent Serrano Joaquin
- Torrent Soler Francisco Jose
- Torres Rodriguez Joaquin
- Urbina Serrano Eduardo
- Ureña Perez Bienvenida
- Ureña Perez Maria Carmen
- Uyarra Marin Sergio
- Valtueña Caparros Ricardo
- Vera Landete Sergio
- Verdejo Reche Jesus
- Vico Sempere Clara Isabel
- Villanueva Zapata Montserrat
- Werbin Kuschner German Daniel
- Zalbide Bengoechea Felix
- Zorita Anos Alberto
- Zugazabeitia Martinez De Bourio Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42410 , F 30, S 8, H B 1561, I/A 1636 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Bonilla Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 924 , F 127, S 8, H S 19383, I/A 4 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-39
Empresa: BANCO GUIPUZCOANO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abejas Garcia Pablo
- Aguirrezabala Gonzalez Gorka
- Aldamiz Echevarria Castillo Jorge
- Alegria Ariño Elias
- Almeida Lopez Jorge
- Amuchastegui Narvaiza Diego
- Aracil Pons Miguel- Jose
- Aramburu Urrutia Mikel
- Aramburu Urrutia Mikel
- Arias Ruiz De Somavia Maria Paz
- Arrondo Odriozola Belen
- Askasibar Zendoia Maria Teresa
- Ballesteros Santibañez Asier
- Barbera Galan Rafael
- Barcelo Casas Luis Maria
- Bascones Olivares Gorka
- Basoa Echevarria Juan Luis
- Bonet Martinez Jose
- Botet Lopez Patricia
- Bretones Moya Jose Maria
- Cala Lorenzo Antonio
- Calvo Sanchez Justino
- Carasco Godoy Maria Eva
- Castro Defente Jorge
- Castro Fernandez Maria De La Capilla
- Cogollos Perucho Angel
- De La Haba Reyes Rafael
- Del Rio Martinez Javier
- Del Rio Martinez Javier
- Delgado Chinarro Jose Maria
- Echeverria Villanueva Jose Ramon
- Elizondo Lopetegui Isabel
- Enguix Grau Juan Bautista
- España Mellado Juan Manuel
- Ezama Elorza Iagoba
- Fernandez Gomez Maria Flora
- Fernandez Herraiz Daniel
- Gabilondo Azpiazu Eduardo
- Garces Gazquez Sonia
- Garcia Huarquez Antonio
- Gomez Amoedo Ivan
- Gomez De Las Heras Y Garcia Lago Clara
- Gomez Llarena David
- Granadino De Dios Jorge
- Guembe Yerro Francisco Javier
- Hernandez Pitarch Marta
- Igelmo Saez Ignacio
- Irisarri Amochategui Miguel Angel
- Jauregui Errasti Herminia
- Jimenez Iglesias Olga
- Jimenez Rubio Cesar
- Lasanta Fica Javier
- Lazcano Cincunegui Francisco Javier
- Lopez Falco Antonio
- Lopez-maya Sanchez Juan Jose
- Magrans Martin Meritxell
- Martin Alejano Paula
- Martin Harris Antonio
- Martinez Villar Angel
- Mellid Diaz Alberto
- Michelena Iñarra Jose Manuel
- Nieto Rodriguez Angel
- Ochotorena Lopez Enrique
- Odriozola Jauregui Jose Maria
- Ortega Rodriguez Luis
- Ortiz De Urbina David Diego
- Palanques Sanchis Antonio
- Paz Echeverria Juan Ramon
- Pujana Echeverria Igor
- Rincon Castello Joaquin
- Rincon Rubio David
- Rodriguez Entero Antonio-miguel
- Roquer Larrabe Jorge
- Roquer Larrabe Jorge
- Roteta Arambarri Izaro
- Roura Stampa Sergio
- Rovira Cusido Eugenio
- Rovira Cusido Eugenio
- Saez Sanz Juan
- Salgueiro Herrera Oscar
- Santana Hernandez Aristides
- Santana Sanchez Elena
- Sanz Piña Paula-maria
- Segalerva Peral Daniel
- Sevillano Rodado Rosa
- Simo Sanchis Bernardo Valentin
- Sotil Arriaran Juan Maria
- Susilla Gonzalez Ana
- Talens Gimeno Inmaculada
- Todos Boluda Perez Alejandro
- Ugalde Argarate Imanol
- Valtueña Caparros Ricardo
- Valtueña Caparros Ricardo
- Vila Cal Marta
- Vilabeitia Lopategui Aintzane
- Villaseca Niño Roberto
- Villuendas Lacasa Javier
Apoderado Mancomunado
- Bosch Arce Jose Manuel
- Calderon Elosegui Iosu
- De Antonio Gavin Isabel
- Eguia Garcia Unax
- Fontaneda San Roman Rafael
- Gomez Santos Fernando
- Grimal Hernandez Jesus
- Iturria Oronoz Maria Begoña
- Leon Medrano Eva Maria
- Linacisoro Ugarte Miren Josune
- Lopez Jimenez Antonio
- Ribes Deusa Blanca
- Santamaria Raluy Francisco Jose
- Torres Sanchez Diego
Apoderado Solidario
- Alegria Ariño Elias
- Astorga Nuño Miguel
- Bosch Arce Jose Manuel
- Calderon Elosegui Iosu
- De Antonio Gavin Isabel
- Eguia Garcia Unax
- España Mellado Juan Manuel
- Fernandez Herraiz Daniel
- Fontaneda San Roman Rafael
- Gomez Santos Fernando
- Grimal Hernandez Jesus
- Iturria Oronoz Maria Begoña
- Leon Medrano Eva Maria
- Linacisoro Ugarte Miren Josune
- Lopez Jimenez Antonio
- Ribes Deusa Blanca
- Santamaria Raluy Francisco Jose
- Santiago Cardenal Esteban
- Torres Sanchez Diego
- Torres Sanchez Diego
- Valtueña Caparros Ricardo
Apoderado
- Aldamiz Echevarria Castillo Jorge
- Alonso Bonilla Juan Carlos
- Astorga Nuño Miguel
- Astorga Nuño Miguel
- Barcelo Casas Luis Maria
- Basoa Echevarria Juan Luis
- Bernaus Montfort Esteban
- Bonet Martinez Jose
- Castro Fernandez Maria De La Capilla
- Collar Rodriguez Jose Manuel
- Echeverria Otegui Ana
- Echeverria Villanueva Jose Ramon
- Enguix Grau Juan Bautista
- Garcia Arredondo Manuel
- Garteiz Uriarte Juan Antonio
- Herrezuelo Marin Daniel
- Ibarrondo Tellaeche Yolanda
- Iglesias Bernal Maria Angeles
- Lizarralde Ortiz Zarate Martin Aitor
- Lizarralde Ortiz Zarate Martin Aitor
- Martin Harris Antonio
- Martinez Villar Angel
- Merodio Abascal Silvia
- Ochotorena Lopez Enrique
- Odriozola Jauregui Jose Maria
- Ortega Rodriguez Luis
- Paz Echeverra Juan Ramon
- Peñalva Hierro Isabel
- Rodriguez Torres Marina
- Saez Sanz Juan
- Santamaria Raluy Francisco Jose
- Santamaria Raluy Francisco Jose
- Sevillano Rodado Rosa
- Sotil Arriaran Juan Maria
- Vergara Sopeña Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2465 , F 20, S 8, H SS 2861, I/A 1569 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-20
Empresa: BANCO GUIPUZCOANO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Bonilla Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2465 , F 19, S 8, H SS 2861, I/A 1567 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-20
Información de ALONSO BONILLA JUAN CARLOS
Mostramos los datos de ALONSO BONILLA JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO BONILLA JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos