ALONSO BERMUDEZ DE CASTRO JUAN
Informe ejecutivo de ALONSO BERMUDEZ DE CASTRO JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALONSO BERMUDEZ DE CASTRO JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WHIZZCAPITAL SL | Socio Unico | 04/05/2023 | |
WHIZZCAPITAL SL | Administrador Unico | 04/05/2023 | |
KOALEUG SL | Administrador Unico | 22/06/2021 | |
KOALEUG SL | Socio Unico | 22/06/2021 | |
PROMEDSURE SL | Socio Unico | 10/03/2021 | |
AGALAM CAPITAL SL | Administrador Unico | 18/03/2019 | |
JALBER INVERSIONES Y DESARROLLO SL | Socio Unico | 13/02/2013 | |
JALBER INVERSIONES Y DESARROLLO SL | Administrador Unico | 13/02/2013 | |
FALAKRON CORPORATION SL | Administrador Unico | 02/03/2009 | |
ENCINARTEAM SL | Secretario | 21/01/2009 |
VINCULACIONES DE ALONSO BERMUDEZ DE CASTRO JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO BERMUDEZ DE CASTRO JUAN
Empresa: WHIZZCAPITAL SL
Administrador Unico
- Alonso Bermudez De Castro Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44916 , F 170, S 8, H M 790726, I/A 1 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-28
Empresa: WHIZZCAPITAL SL
Socio Único
- Alonso Bermudez De Castro Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44916 , F 170, S 8, H M 790726, I/A 1 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-28
Empresa: PROMEDSURE SL
Administrador Unico
- Alonso Bermudez De Castro Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41585 , F 89, S 8, H M 736752, I/A 2 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-28
Empresa: KOALEUG SL
Administrador Unico
- Alonso Bermudez De Castro Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42081 , F 140, S 8, H M 745091, I/A 1 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-28
Empresa: KOALEUG SL
Socio Único
- Alonso Bermudez De Castro Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42081 , F 140, S 8, H M 745091, I/A 1 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-28
Empresa: PROMEDSURE SL
Administrador Unico
- Alonso Bermudez De Castro Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41585 , F 86, S 8, H M 736752, I/A 1 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-28
Empresa: PROMEDSURE SL
Socio Único
- Alonso Bermudez De Castro Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41585 , F 86, S 8, H M 736752, I/A 1 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-28
Empresa: AGALAM CAPITAL SL
Administrador Unico
- Alonso Bermudez De Castro Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38901 , F 126, S 8, H M 691361, I/A 1 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-28
Empresa: AGALAM CAPITAL SL
Socio Único
- Alonso Bermudez De Castro Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38901 , F 126, S 8, H M 691361, I/A 1 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-28
Empresa: PROYECTOS EFICIENTES SL
Consejero Delegado Solidario
- Alonso Bermudez De Castro Juan
Consejero
- Alonso Bermudez De Castro Juan
- Nuñez De Villavicencio Francisco De Borja
- Perea Gala Antonio
Presidente
- Alonso Bermudez De Castro Juan
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31182 , F 77, S 8, H M 561226, I/A 2 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-28
VER MAS ACTOS
Información de ALONSO BERMUDEZ DE CASTRO JUAN
Mostramos los datos de ALONSO BERMUDEZ DE CASTRO JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO BERMUDEZ DE CASTRO JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos