ALONSO ASTORGA OSCAR MIGUEL
Informe ejecutivo de ALONSO ASTORGA OSCAR MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALONSO ASTORGA OSCAR MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONTRATAS Y VENTAS SA | Apoderado Solidario | 20/01/2016 | 29/05/2017 |
CONTRATAS Y VENTAS SA | Apoderado Mancomunado | 20/01/2016 | 29/05/2017 |
FCC CONSTRUCCION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/12/2015 | 05/05/2017 |
FCC CONSTRUCCION SA | Apoderado | 19/11/2012 | 11/04/2017 |
CONTRATAS Y VENTAS SA | Apoderado Solidario | 08/04/2015 | 20/01/2016 |
CONTRATAS Y VENTAS SA | Apoderado Mancomunado | 08/04/2015 | 20/01/2016 |
FCC CONSTRUCCION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/03/2015 | 11/12/2015 |
FCC CONSTRUCCION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/10/2014 | 09/03/2015 |
FCC CONSTRUCCION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/03/2014 | 14/10/2014 |
FCC CONSTRUCCION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/11/2013 | 14/03/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ALONSO ASTORGA OSCAR MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO ASTORGA OSCAR MIGUEL
Empresa: CONTRATAS Y VENTAS SA
Apoderado Mancomunado
- Alonso Astorga Oscar Miguel
- Alvarez Martinez Enrique
- Aparicio Hernandez Maximo
- Arenas Garcia Maximiliano
- Blanco Rodriguez David
- Carballo Martin Roberto
- Carrasco Polanco Jorge
- Galindo Ciria Fernando
- Garcia Granda Jesus Antonio
- Garcia Molina Noent Monica
- Gil Edo Ricardo
- Gutierrez Salvador Raul
- Llorente Herrero Cristina
- Margareto Menendez Juan Jose
- Moreno Lorente Huberto Jose
- Murillo Guirao Luis Jose
- Navarro Gascon Fernando
- Pelaez Bocos Jose Antonio
- Perez Pla-westendorp Julio
- Rivas Canelas Jose
- Terceiro Mateos Jose Manuel
Apoderado Solidario
- Alonso Astorga Oscar Miguel
- Alvarez Martinez Enrique
- Aparicio Hernandez Maximo
- Arenas Garcia Maximiliano
- Blanco Rodriguez David
- Carballo Martin Roberto
- Carrasco Polanco Jorge
- Galindo Ciria Fernando
- Garcia Granda Jesus Antonio
- Garcia Molina Noent Monica
- Gil Edo Ricardo
- Gutierrez Salvador Raul
- Llorente Herrero Cristina
- Margareto Menendez Juan Jose
- Moreno Lorente Huberto Jose
- Murillo Guirao Luis Jose
- Navarro Gascon Fernando
- Pelaez Bocos Jose Antonio
- Perez Pla-westendorp Julio
- Rivas Canelas Jose
- Terceiro Mateos Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4251 , F 15, S 8, H AS 7528, I/A 635 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-33
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Astorga Oscar Miguel
- Alvarez Martinez Enrique
- Aparicio Hernandez Maximo
- Arenas Garcia Maximiliano
- Blanco Rodriguez David
- Carballo Martin Roberto
- Carrasco Polanco Jorge
- Galindo Ciria Fernando
- Garcia Granda Jesus Antonio
- Garcia Molina Noent Monica
- Gil Edo Ricardo
- Gutierrez Salvador Raul
- Llorente Herrero Cristina
- Margareto Menendez Juan Jose
- Moreno Lorente Huberto Jose
- Muñiz Gonzalez Ignacio
- Murillo Guirao Luis Jose
- Pelaez Bocos Jose Antonio
- Perez Pla-westendorp Julio
- Rivas Canelas Jose
- Terceiro Mateos Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45632 , F 172, S 8, H B 94500, I/A 3570 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-08
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado
- Alonso Astorga Oscar Miguel
- Blanco Rodriguez David
- Cisneros Muller Alejandro
- Clemente Sacristan Carlos
- Enciso Garcia Alberto
- Garcia Chozas Marta
- Garcia Granda Jesus
- Margareto Menendez Juan Jose
- Moure Soria Jose Antonio
- Muñiz Gonzalez Ignacio
- Pelaez Bocos Jose Antonio
- Rivas Canelas Jose
- Roura Portillo Joaquin
- Sanchez Gil Raul
- Triana Rodriguez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45632 , F 146, S 8, H B 94500, I/A 3561 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-08
Empresa: CONTRATAS Y VENTAS SA
Apoderado Mancomunado
- Alonso Astorga Oscar Miguel
- Alvarez Martinez Enrique
- Aparicio Hernandez Maximo
- Arenas Garcia Maximiliano
- Blanco Rodriguez David
- Carballo Martin Roberto
- Carrasco Polanco Jorge
- Galindo Ciria Fernando
- Garcia Granda Jesus Antonio
- Garcia Molina Noent Monica
- Gil Edo Ricardo
- Gutierrez Salvador Raul
- Llorente Herrero Cristina
- Margareto Menendez Juan Jose
- Moreno Lorente Huberto Jose
- Muñiz Gonzalez Ignacio
- Murillo Guirao Luis Jose
- Navarro Gascon Fernando
- Pelaez Bocos Jose Antonio
- Perez Pla-westendorp Julio
- Rivas Canelas Jose
- Terceiro Mateos Jose Manuel
Apoderado Solidario
- Alonso Astorga Oscar Miguel
- Alvarez Martinez Enrique
- Aparicio Hernandez Maximo
- Arenas Garcia Maximiliano
- Blanco Rodriguez David
- Carballo Martin Roberto
- Carrasco Polanco Jorge
- Galindo Ciria Fernando
- Garcia Granda Jesus Antonio
- Garcia Molina Noent Monica
- Gil Edo Ricardo
- Gutierrez Salvador Raul
- Llorente Herrero Cristina
- Margareto Menendez Juan Jose
- Moreno Lorente Huberto Jose
- Muñiz Gonzalez Ignacio
- Murillo Guirao Luis Jose
- Navarro Gascon Fernando
- Pelaez Bocos Jose Antonio
- Perez Pla-westendorp Julio
- Rivas Canelas Jose
- Terceiro Mateos Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4087 , F 170, S 8, H AS 7528, I/A 579 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-33
Empresa: CONTRATAS Y VENTAS SA
Apoderado Mancomunado
- Alonso Astorga Oscar Miguel
- Alvarez Martinez Enrique
- Aparicio Hernandez Maximo
- Arenas Garcia Maximiliano
- Blanco Rodriguez David
- Carballo Martin Roberto
- Carrasco Polanco Jorge
- Cisneros Muller Alejandro
- Enciso Garcia Alberto
- Garcia Granda Jesus Antonio
- Garcia Molina Noent Monica
- Gutierrez Salvador Raul
- Llorente Herrero Cristina
- Margareto Menendez Juan Jose
- Moreno Lorente Huberto Jose
- Muñiz Gonzalez Ignacio
- Murillo Guirao Luis Jose
- Navarro Gascon Fernando
- Pelaez Bocos Jose Antonio
- Perez Pla-westendorp Julio
- Rivas Canelas Jose
- Roura Portillo Joaquin
- Silgo Galiana Angel
- Terceiro Mateos Jose Manuel
- Vega Diaz Del Riguero Jaime
Apoderado Solidario
- Alonso Astorga Oscar Miguel
- Alvarez Martinez Enrique
- Aparicio Hernandez Maximo
- Arenas Garcia Maximiliano
- Blanco Rodriguez David
- Carballo Martin Roberto
- Carrasco Polanco Jorge
- Cisneros Muller Alejandro
- Enciso Garcia Alberto
- Garcia Granda Jesus Antonio
- Garcia Molina Noent Monica
- Gutierrez Salvador Raul
- Llorente Herrero Cristina
- Margareto Menendez Juan Jose
- Moreno Lorente Huberto Jose
- Muñiz Gonzalez Ignacio
- Murillo Guirao Luis Jose
- Navarro Gascon Fernando
- Pelaez Bocos Jose Antonio
- Perez Pla-westendorp Julio
- Rivas Canelas Jose
- Roura Portillo Joaquin
- Silgo Galiana Angel
- Terceiro Mateos Jose Manuel
- Vega Diaz Del Riguero Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4087 , F 170, S 8, H AS 7528, I/A 579 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-33
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Astorga Oscar Miguel
- Alvarez Martinez Enrique
- Aparicio Hernandez Maximo
- Arenas Garcia Maximiliano
- Blanco Rodriguez David
- Carballo Martin Roberto
- Carrasco Polanco Jorge
- Galindo Ciria Fernando
- Garcia Granda Jesus Antonio
- Garcia Molina Noent Monica
- Gil Edo Ricardo
- Gutierrez Salvador Raul
- Llorente Herrero Cristina
- Margareto Menendez Juan Jose
- Moreno Lorente Huberto Jose
- Muñiz Gonzalez Ignacio
- Murillo Guirao Luis Jose
- Navarro Gascon Fernando
- Pelaez Bocos Jose Antonio
- Perez Pla-westendorp Julio
- Rivas Canelas Jose
- Terceiro Mateos Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45083 , F 9, S 8, H B 94500, I/A 3368 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-08
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Astorga Oscar Miguel
- Alvarez Martinez Enrique
- Aparicio Hernandez Maximo
- Arenas Garcia Maximiliano
- Blanco Rodriguez David
- Carballo Martin Roberto
- Carrasco Polanco Jorge
- Cisneros Muller Alejandro
- Enciso Garcia Alberto
- Garcia Granda Jesus Antonio
- Garcia Molina Noent Monica
- Gutierrez Salvador Raul
- Llorente Herrero Cristina
- Margareto Menendez Juan Jose
- Moreno Lorente Huberto Jose
- Muñiz Gonzalez Ignacio
- Murillo Guirao Luis Jose
- Navarro Gascon Fernando
- Pelaez Bocos Jose Antonio
- Perez Pla-westendorp Julio
- Rivas Canelas Jose
- Roura Portillo Joaquin
- Silgo Galiana Angel
- Terceiro Mateos Jose Manuel
- Vega Diaz Del Riguero Jaime
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45083 , F 9, S 8, H B 94500, I/A 3368 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-08
Empresa: CONTRATAS Y VENTAS SA
Apoderado Mancomunado
- Alonso Astorga Oscar Miguel
- Alvarez Martinez Enrique
- Aparicio Hernandez Maximo
- Arenas Garcia Maximiliano
- Blanco Rodriguez David
- Carballo Martin Roberto
- Carrasco Polanco Jorge
- Cisneros Muller Alejandro
- Enciso Garcia Alberto
- Garcia Granda Jesus Antonio
- Garcia Molina Noent Monica
- Gutierrez Salvador Raul
- Llorente Herrero Cristina
- Margareto Menendez Juan Jose
- Moreno Lorente Huberto Jose
- Muñiz Gonzalez Ignacio
- Murillo Guirao Luis Jose
- Navarro Gascon Fernando
- Pelaez Bocos Jose Antonio
- Perez Pla-westendorp Julio
- Rivas Canelas Jose
- Roura Portillo Joaquin
- Silgo Galiana Angel
- Terceiro Mateos Jose Manuel
- Vega Diaz Del Riguero Jaime
Apoderado Solidario
- Alonso Astorga Oscar Miguel
- Alvarez Martinez Enrique
- Aparicio Hernandez Maximo
- Arenas Garcia Maximiliano
- Blanco Rodriguez David
- Carballo Martin Roberto
- Carrasco Polanco Jorge
- Cisneros Muller Alejandro
- Enciso Garcia Alberto
- Garcia Granda Jesus Antonio
- Garcia Molina Noent Monica
- Gutierrez Salvador Raul
- Llorente Herrero Cristina
- Margareto Menendez Juan Jose
- Moreno Lorente Huberto Jose
- Muñiz Gonzalez Ignacio
- Murillo Guirao Luis Jose
- Navarro Gascon Fernando
- Pelaez Bocos Jose Antonio
- Perez Pla-westendorp Julio
- Rivas Canelas Jose
- Roura Portillo Joaquin
- Silgo Galiana Angel
- Terceiro Mateos Jose Manuel
- Vega Diaz Del Riguero Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4087 , F 144, S 8, H AS 7528, I/A 544 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-33
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Astorga Oscar Miguel
- Alvarez Martinez Enrique
- Aparicio Hernandez Maximo
- Arenas Garcia Maximiliano
- Blanco Rodriguez David
- Carballo Martin Roberto
- Carrasco Polanco Jorge
- Cisneros Muller Alejandro
- Enciso Garcia Alberto
- Garcia Granda Jesus Antonio
- Garcia Molina Noent Monica
- Gutierrez Salvador Raul
- Llorente Herrero Cristina
- Margareto Menendez Juan Jose
- Moreno Lorente Huberto Jose
- Muñiz Gonzalez Ignacio
- Murillo Guirao Luis Jose
- Navarro Gascon Fernando
- Pelaez Bocos Jose Antonio
- Perez Pla-westendorp Julio
- Rivas Canelas Jose
- Roura Portillo Joaquin
- Silgo Galiana Angel
- Terceiro Mateos Jose Manuel
- Vega Diaz Del Riguero Jaime
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44375 , F 225, S 8, H B 94500, I/A 3182 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-08
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Astorga Oscar Miguel
- Aparicio Hernandez Maximo
- Arenas Garcia Maximiliano
- Bello Vicente Luis
- Carballo Martin Roberto
- Cisneros Muller Alejandro
- Creus Fernandez Jose Maria
- Enciso Garcia Alberto
- Garcia Chozas Marta
- Garcia Granda Jesus Antonio
- Gutierrez Salvador Raul
- Llorente Herrero Cristina
- Margareto Menendez Juan Jose
- Moure Soria Juan Antonio Benito Jesus
- Muñiz Gonzalez Ignacio
- Murillo Guirao Luis Jose
- Navarro Gascon Fernando
- Pelaez Bocos Jose Antonio
- Perez Pla-westendorp Julio
- Rivas Canelas Jose
- Roura Portillo Joaquin
- Silgo Galiana Angel
- Terceiro Mateos Jose Manuel
- Vega Diaz Del Riguero Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44375 , F 225, S 8, H B 94500, I/A 3182 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-08
VER MAS ACTOS
Información de ALONSO ASTORGA OSCAR MIGUEL
Mostramos los datos de ALONSO ASTORGA OSCAR MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO ASTORGA OSCAR MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos