ALONSO ARAGON JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de ALONSO ARAGON JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALONSO ARAGON JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BADAL 88 91 SL | Administrador Unico | 07/06/2016 | |
VENETIAN LUXURY SL | Administrador Unico | 18/11/2013 | 27/05/2016 |
DECORACION Y DISEÑO BELFOR II SL | Administrador | 01/04/2016 |
VINCULACIONES DE ALONSO ARAGON JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO ARAGON JUAN MANUEL
Empresa: BADAL 88 91 SL
Administrador Unico
- Alonso Aragon Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21094 , F 223, S 8, H B 16730, I/A 7 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-08
Empresa: VENETIAN LUXURY SL
Administrador Unico
- Alonso Aragon Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43713 , F 79, S 8, H B 436295, I/A 3 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-08
Empresa: DECORACION Y DISEÑO BELFOR II SL
Administrador
- Alonso Aragon Juan Manuel
- Moya Gatell Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25116 , F 60, S 8, H B 83504, I/A 3 (01/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-08
Empresa: VENETIAN LUXURY SL
Administrador Unico
- Alonso Aragon Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43713 , F 78, S 8, H B 436295, I/A 2 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-08
Información de ALONSO ARAGON JUAN MANUEL
Mostramos los datos de ALONSO ARAGON JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO ARAGON JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos