ALONSO ALONSO SOCORRO
Informe ejecutivo de ALONSO ALONSO SOCORRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALONSO ALONSO SOCORRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASTELO-SAAC SL | Administrador Solidario | 16/09/2024 | |
CASTELO-SAAC SL | Socio Unico | 12/08/2016 |
VINCULACIONES DE ALONSO ALONSO SOCORRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO ALONSO SOCORRO
Empresa: CASTELO-SAAC SL
Administrador Solidario
- Alonso Alonso Socorro
- Carnero Rivera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H OR 17412, I/A 4 (16/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-32
Empresa: CASTELO-SAAC SL
Administrador Unico
- Alonso Alonso Socorro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H OR 17412, I/A 4 (16/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-32
Empresa: CASTELO-SAAC SL
Socio Único
- Alonso Alonso Socorro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4144, L 4144, F 218, S 8, H PO 60685, I/A 1 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-160-36
Empresa: ACSA ADMINISTRACION DE FINCAS SL
Administrador Unico
- Alonso Alonso Socorro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3669, L 3669, F 147, S 8, H PO 50414, I/A 4 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-36
Empresa: ACSA ADMINISTRACION DE FINCAS SL
Administrador Unico
- Alonso Alonso Socorro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3669, L 3669, F 146, S 8, H PO 50414, I/A 2 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-36
Información de ALONSO ALONSO SOCORRO
Mostramos los datos de ALONSO ALONSO SOCORRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO ALONSO SOCORRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos