ALONI DROR
Informe ejecutivo de ALONI DROR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALONI DROR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENLIGHT ENERGIA RENOVABLE ESPAÑA SL | Administrador Mancomunado | 21/08/2024 | |
HARO SOLAR 3 SL | Administrador Mancomunado | 21/08/2024 | |
PERAL SOLAR 1 SL | Consejero | 21/08/2024 | |
HARO SOLAR 1 SL | Consejero | 21/08/2024 | |
GENERACION EOLICA CASTILLA LA MANCHA - IBERIAN ENERGY SPAIN SL | Administrador Mancomunado | 02/08/2024 | |
HARO SOLAR 1 SL | Apoderado Mancomunado | 24/10/2023 | |
PERAL SOLAR 1 SL | Apoderado Mancomunado | 24/10/2023 | |
ENLIGHT ENERGIA RENOVABLE ESPAÑA SL | Apoderado | 09/10/2023 | |
GENERACION EOLICA CASTILLA LA MANCHA - IBERIAN ENERGY SPAIN SL | Apoderado | 09/10/2023 | |
HARO SOLAR 3 SL | Apoderado | 09/10/2023 |
VINCULACIONES DE ALONI DROR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONI DROR
Empresa: PERAL SOLAR 1 SL
Consejero
- Aloni Dror
- Barco Oca Rafael
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 702288, I/A 12 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-28
Empresa: HARO SOLAR 3 SL
Administrador Mancomunado
- Aloni Dror
- Barco Oca Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 702657, I/A 12 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-28
Empresa: HARO SOLAR 1 SL
Consejero
- Aloni Dror
- Barco Oca Rafael
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 702636, I/A 12 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-28
Empresa: ENLIGHT ENERGIA RENOVABLE ESPAÑA SL
Administrador Mancomunado
- Aloni Dror
- Barco Oca Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 702658, I/A 13 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-28
Administrador Mancomunado
- Aloni Dror
- Hacohen Ron
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 700615, I/A 10 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-28
Empresa: PERAL SOLAR 1 SL
Apoderado Mancomunado
- Aloni Dror
- Hakhamov Avi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39561 , F 206, S 8, H M 702288, I/A 9 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-28
Empresa: HARO SOLAR 1 SL
Apoderado Mancomunado
- Aloni Dror
- Hakhamov Avi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39585 , F 106, S 8, H M 702636, I/A 9 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-28
Apoderado
- Aloni Dror
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39460 , F 103, S 8, H M 700615, I/A 7 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-198-28
Empresa: ENLIGHT ENERGIA RENOVABLE ESPAÑA SL
Apoderado
- Aloni Dror
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39586 , F 109, S 8, H M 702658, I/A 10 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-198-28
Empresa: HARO SOLAR 3 SL
Apoderado
- Aloni Dror
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39586 , F 100, S 8, H M 702657, I/A 10 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-198-28
Información de ALONI DROR
Mostramos los datos de ALONI DROR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONI DROR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos