ALOMA MASANA GLORIA
Informe ejecutivo de ALOMA MASANA GLORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALOMA MASANA GLORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA | Apoderado | 21/05/2021 | |
DIEBOLD ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/10/2014 |
VINCULACIONES DE ALOMA MASANA GLORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALOMA MASANA GLORIA
Empresa: FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA
Apoderado
- Aloma Masana Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31597 , F 92, S 8, H M 31910, I/A 323 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-28
Empresa: DIEBOLD NIXDORF SL
Apoderado
- Aloma Masana Gloria
- Costa Esteves Pereira Vitor Miguel
- Suarez Alba Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35652 , F 210, S 8, H M 245288, I/A 102 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-28
Empresa: DIEBOLD NIXDORF SL
Apoderado
- Aloma Masana Gloria
- Costa Esteves Pereira Vitor Miguel
- Garcia Frey Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35652 , F 195, S 8, H M 245288, I/A 86 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-28
Empresa: DIEBOLD ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aloma Masana Gloria
- Fernandez Hernandez Pedro
- Goicoechea Bengoa Ibon
- Gupta Nisheet
- Mancino Ciro
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27714 , F 219, S 8, H M 233472, I/A 35 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-28
Empresa: DIEBOLD ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aloma Masana Gloria
- Bianne Xabier Eric
- Fernandez Hernandez Pedro
- Gupta Nisheet
- Mancino Ciro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27714 , F 219, S 8, H M 233472, I/A 35 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-28
Empresa: DIEBOLD ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aloma Masana Gloria
- Bianne Xabier Eric
- Fernandez Hernandez Pedro
- Gupta Nisheet
- Mancino Ciro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27714 , F 216, S 8, H M 233472, I/A 30 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-28
Información de ALOMA MASANA GLORIA
Mostramos los datos de ALOMA MASANA GLORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALOMA MASANA GLORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos