ALMOGUERA DIAZ-PRIETO ANGEL
Informe ejecutivo de ALMOGUERA DIAZ-PRIETO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALMOGUERA DIAZ-PRIETO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOTORA DE CENTROS COMERCIALES Y RECREATIVOS SA | Auditor | 26/04/2013 | |
PESCADOS CERVERA SA | Auditor | 08/01/2009 |
VINCULACIONES DE ALMOGUERA DIAZ-PRIETO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALMOGUERA DIAZ-PRIETO ANGEL
Empresa: PESCADOS CERVERA SA
Auditor
- Almoguera Diaz-prieto Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 560 , F 68, S 8, H CU 722, I/A 23 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-16
Auditor
- Almoguera Diaz-prieto Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5612 , F 24, S 8, H M 91819, I/A 10 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-28
Empresa: ALGOFOR SL
Consejero
- Almoguera Diaz-prieto Angel
- Almoguera Gomez Rosa-constanza
- Gomez Rodriguez Rosa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1222 , F 220, S 8, H M 23072, I/A 6 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-28
Empresa: PESCADOS CERVERA SA
Auditor
- Almoguera Diaz-prieto Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 560 , F 66, S 8, H CU 722, I/A 19 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-16
Empresa: ALGOFOR SL
Consejero
- Almoguera Diaz-prieto Angel
- Almoguera Gomez Rosa-constanza
- Gomez Rodriguez Rosa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1222 , F 105, S 8, H M 23072, I/A 4 (24/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-28
Empresa: ALGOFOR SL
Administrador Unico
- Almoguera Diaz-prieto Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1222 , F 105, S 8, H M 23072, I/A 4 (24/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-28
Empresa: PESCADOS CERVERA SA
Auditor
- Almoguera Diaz-prieto Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 370 , F 119, S 8, H CU 722, I/A 16 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-16-16
Información de ALMOGUERA DIAZ-PRIETO ANGEL
Mostramos los datos de ALMOGUERA DIAZ-PRIETO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALMOGUERA DIAZ-PRIETO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos