ALMODOVAR DORADO MARIA DE LAS NIEVES
Informe ejecutivo de ALMODOVAR DORADO MARIA DE LAS NIEVES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALMODOVAR DORADO MARIA DE LAS NIEVES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO SA | Apoderado Solidario | 01/02/2013 | |
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA | Apoderado Solidario | 22/01/2013 |
VINCULACIONES DE ALMODOVAR DORADO MARIA DE LAS NIEVES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALMODOVAR DORADO MARIA DE LAS NIEVES
Empresa: REPSOL SA
Apoderado Solidario
- Almodovar Dorado Maria De Las Nieves
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29646 , F 175, S 8, H M 65289, I/A 520 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-28
Empresa: CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO SA
Apoderado Solidario
- Almodovar Dorado Maria De Las Nieves
- Bokobo Moiche Maria Susana
- Mourille Castiñeiras Santos
- Vazquez Sanz Beatriz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28484 , F 200, S 8, H M 59165, I/A 211 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-28
Apoderado Solidario
- Almodovar Dorado Maria De Las Nieves
- Bokobo Moiche Maria Susana
- Mourille Castiñeiras Santos
- Vazquez Sanz Beatriz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27416 , F 43, S 8, H M 44194, I/A 344 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-28
Empresa: REPSOL SA
Apoderado Solidario
- Almodovar Dorado Maria De Las Nieves
- Bokobo Moiche Maria Susana
- Mourille Castiñeiras Santos
- Vazquez Sanz Beatriz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29646 , F 161, S 8, H M 65289, I/A 495 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-28
Información de ALMODOVAR DORADO MARIA DE LAS NIEVES
Mostramos los datos de ALMODOVAR DORADO MARIA DE LAS NIEVES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALMODOVAR DORADO MARIA DE LAS NIEVES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos