ALMENDROS PASTOR LAURA
Informe ejecutivo de ALMENDROS PASTOR LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALMENDROS PASTOR LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTLIDER CONSULTORIA EMPRESARIAL SL | Administrador Unico | 01/08/2024 | |
PYME SUPORT ASSESORS SL | Socio Unico | 14/03/2023 | |
PYME SUPORT ASSESORS SL | Administrador Unico | 14/03/2023 | |
CONSULTORIA ASESORIA GRUPOGUIA SL | Socio Unico | 19/02/2010 | |
CONSULTORIA ASESORIA GRUPOGUIA SL | Administrador Unico | 19/02/2010 |
VINCULACIONES DE ALMENDROS PASTOR LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALMENDROS PASTOR LAURA
Empresa: GESTLIDER CONSULTORIA EMPRESARIAL SL
Administrador Unico
- Almendros Pastor Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 220021, I/A 1 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-46
Empresa: PYME SUPORT ASSESORS SL
Administrador Unico
- Almendros Pastor Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11338, L 8616, F 25, S 8, H V 209817, I/A 1 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-46
Empresa: PYME SUPORT ASSESORS SL
Socio Único
- Almendros Pastor Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11338, L 8616, F 25, S 8, H V 209817, I/A 1 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-46
Empresa: ASLAN SPAIN SL
Administrador Unico
- Almendros Pastor Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 884, L 648, F 147, S 8, H AB 20648, I/A 4 (21/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-81-02
Empresa: CONSULTORIA ASESORIA GRUPOGUIA SL
Administrador Unico
- Almendros Pastor Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9139, L 6423, F 166, S 8, H V 137426, I/A 1 (19/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-46
Empresa: CONSULTORIA ASESORIA GRUPOGUIA SL
Socio Único
- Almendros Pastor Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9139, L 6423, F 166, S 8, H V 137426, I/A 1 (19/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-46
Empresa: ASLAN SPAIN SL
Socio Único
- Almendros Pastor Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 884, L 648, F 147, S 8, H AB 20648, I/A 3 (14/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-245-02
Empresa: ASLAN SPAIN SL
Administrador Unico
- Almendros Pastor Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 884, L 648, F 145, S 8, H AB 20648, I/A 1 (28/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-86-02
Información de ALMENDROS PASTOR LAURA
Mostramos los datos de ALMENDROS PASTOR LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALMENDROS PASTOR LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos