ALMENAR PEÑALVA VICENTE
Informe ejecutivo de ALMENAR PEÑALVA VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALMENAR PEÑALVA VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JVA SERVICIOS DOMICILIARIOS SAGUNTO SL | Socio Unico | 29/09/2017 | |
JVA SERVICIOS DOMICILIARIOS SAGUNTO SL | Administrador Unico | 29/09/2017 | |
BUILDING SOLUTIONS 2016 SL | Administrador Unico | 09/02/2016 | |
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ROLOVIAL SL | Administrador Unico | 07/07/2010 |
VINCULACIONES DE ALMENAR PEÑALVA VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALMENAR PEÑALVA VICENTE
Administrador Unico
- Almenar Peñalva Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10337, L 7618, F 159, S 8, H V 178057, I/A 1 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-46
Socio Único
- Almenar Peñalva Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10337, L 7618, F 159, S 8, H V 178057, I/A 1 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-46
Empresa: BUILDING SOLUTIONS 2016 SL
Administrador Unico
- Almenar Peñalva Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10073, L 7355, F 101, S 8, H V 169091, I/A 1 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-46
Empresa: CONSTRUCCIONES ALPEVI SL
Administrador Unico
- Almenar Peñalva Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6172, L 3478, F 14, S 8, H V 62318, I/A 9 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-46
Administrador Unico
- Almenar Peñalva Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8864, L 6150, F 159, S 8, H V 128239, I/A 3 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-135-46
Consejero Delegado
- Almenar Peñalva Vicente
Consejero
- Almenar Peñalva Vicente
- Lozano Campos Manuel Blas
- Ortiz Poyatos Javier
- Ribelles Villar Francisco Jose
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Almenar Peñalva Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8144, L 5437, F 80, S 8, H V 104450, I/A 3 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-46
Administrador Solidario
- Almenar Peñalva Vicente
- Lopez San Miguel Romualdo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8864, L 6150, F 159, S 8, H V 128239, I/A 2 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-23-46
Información de ALMENAR PEÑALVA VICENTE
Mostramos los datos de ALMENAR PEÑALVA VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALMENAR PEÑALVA VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos