ALMENA SANTIAGO MANUEL
Informe ejecutivo de ALMENA SANTIAGO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALMENA SANTIAGO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELORA MODAS 23 SL | Administrador Unico | 03/04/2018 | |
TE VISTE MSC SL | Socio Unico | 06/03/2018 | |
TE VISTE MSC SL | Administrador Unico | 06/03/2018 | |
ALDRO MODAS SL | Socio Unico | 09/07/2014 | |
ALDRO MODAS SL | Administrador Unico | 09/07/2014 |
VINCULACIONES DE ALMENA SANTIAGO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALMENA SANTIAGO MANUEL
Empresa: HUFRA HOME SL
Administrador Unico
- Almena Santiago Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5205, L 4112, F 160, S 8, H MA120595, I/A 3 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-94-29
Empresa: ELORA MODAS 23 SL
Administrador Unico
- Almena Santiago Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5715, L 4622, F 17, S 8, H MA144425, I/A 1 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-29
Empresa: TE VISTE MSC SL
Administrador Unico
- Almena Santiago Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5564, L 4471, F 136, S 8, H MA136707, I/A 2 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-29
Empresa: TE VISTE MSC SL
Socio Único
- Almena Santiago Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5564, L 4471, F 136, S 8, H MA136707, I/A 2 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-29
Empresa: HUFRA HOME SL
Administrador Unico
- Almena Santiago Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5205, L 4112, F 160, S 8, H MA120595, I/A 2 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-29
Empresa: ALDRO MODAS SL
Administrador Unico
- Almena Santiago Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5297, L 4204, F 130, S 8, H MA123955, I/A 1 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-29
Empresa: ALDRO MODAS SL
Socio Único
- Almena Santiago Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5297, L 4204, F 130, S 8, H MA123955, I/A 1 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-29
Información de ALMENA SANTIAGO MANUEL
Mostramos los datos de ALMENA SANTIAGO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALMENA SANTIAGO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos