ALMELA SALMERON NOELIA
Informe ejecutivo de ALMELA SALMERON NOELIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALMELA SALMERON NOELIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVENTOS VINOBE SL | Administrador Solidario | 07/08/2024 | |
CSV CARPINTERIA METALICA SL | Administrador Unico | 16/02/2022 | |
CSV CARPINTERIA METALICA SL | Apoderado | 29/05/2018 |
VINCULACIONES DE ALMELA SALMERON NOELIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALMELA SALMERON NOELIA
Empresa: EVENTOS VINOBE SL
Administrador Solidario
- Almela Salmeron Noelia
- Lopez Salmeron Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 47103, I/A 2 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-12
Empresa: EVENTOS VINOBE SL
Administrador Mancomunado
- Almela Salmeron Noelia
- Gil Belles Vicent
- Lopez Salmeron Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 47103, I/A 2 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-12
Empresa: EVENTOS VINOBE SL
Administrador Mancomunado
- Almela Salmeron Noelia
- Gil Belles Vicent
- Lopez Salmeron Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911, L 1471, F 162, S 8, H CS 47103, I/A 1 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-12
Empresa: CSV CARPINTERIA METALICA SL
Administrador Unico
- Almela Salmeron Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1748, L 1309, F 3, S 8, H CS 40583, I/A 4 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-12
Empresa: CSV CARPINTERIA METALICA SL
Apoderado
- Almela Salmeron Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1748, L 1309, F 3, S 8, H CS 40583, I/A 3 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-12
Información de ALMELA SALMERON NOELIA
Mostramos los datos de ALMELA SALMERON NOELIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALMELA SALMERON NOELIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos