ALMELA GARCIA DIEGO
Informe ejecutivo de ALMELA GARCIA DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE ALMELA GARCIA DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALMELA GARCIA DIEGO
Empresa: SANT'ANGELO CATERING SL
Apoderado
- Almela Garcia Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13037 , F 163, S 8, H M 210464, I/A 7 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-28
Empresa: SANT'ANGELO CATERING SL
Administrador Unico
- Almela Garcia Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13037 , F 162, S 8, H M 210464, I/A 5 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-28
Empresa: HOSTUR COLECTIVIDADES Y TURISMO SL
Administrador Unico
- Almela Garcia Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12787 , F 190, S 8, H M 93138, I/A 10 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-74-28
Empresa: HOSTUR COLECTIVIDADES Y TURISMO SL
Socio Único
- Almela Garcia Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12787 , F 189, S 8, H M 93138, I/A 9 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-28
Empresa: HOSTUR COLECTIVIDADES Y TURISMO SL
Administrador Unico
- Almela Garcia Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12787 , F 189, S 8, H M 93138, I/A 7 (27/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-148-28
Empresa: HOSTUR COLECTIVIDADES Y TURISMO SL
Administrador Solidario
- Almela Garcia Diego
- De Jorge Gallego Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12787 , F 189, S 8, H M 93138, I/A 7 (27/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-148-28
Información de ALMELA GARCIA DIEGO
Mostramos los datos de ALMELA GARCIA DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALMELA GARCIA DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos