ALMAZAN RODRIGUEZ OSCAR
Informe ejecutivo de ALMAZAN RODRIGUEZ OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALMAZAN RODRIGUEZ OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES JOSE CABEZA SL | Apoderado Solidario | 12/04/2018 | |
PLANETFRESH SUSTAINABLE SOURCING SL | Socio Unico | 03/08/2015 | |
PLANETFRESH SUSTAINABLE SOURCING SL | Administrador Unico | 03/08/2015 | |
INVERSIONES HOSTELERAS EL TINTO SL | Socio Unico | 23/12/2014 |
VINCULACIONES DE ALMAZAN RODRIGUEZ OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALMAZAN RODRIGUEZ OSCAR
Empresa: TRANSPORTES JOSE CABEZA SL
Apoderado Solidario
- Almazan Rodriguez Oscar
- Bucuroiu Mariana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1908 , F 180, S 8, H AL 48682, I/A 2 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-04
Empresa: PLANETFRESH SUSTAINABLE SOURCING SL
Administrador Unico
- Almazan Rodriguez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1723 , F 204, S 8, H AL 44747, I/A 1 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-04
Empresa: PLANETFRESH SUSTAINABLE SOURCING SL
Socio Único
- Almazan Rodriguez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1723 , F 204, S 8, H AL 44747, I/A 1 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-04
Empresa: INVERSIONES HOSTELERAS EL TINTO SL
Administrador Unico
- Almazan Rodriguez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1678 , F 3, S 8, H AL 43680, I/A 2 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-04
Empresa: INVERSIONES HOSTELERAS EL TINTO SL
Administrador Unico
- Almazan Rodriguez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1678 , F 1, S 8, H AL 43680, I/A 1 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-1-04
Empresa: INVERSIONES HOSTELERAS EL TINTO SL
Socio Único
- Almazan Rodriguez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1678 , F 1, S 8, H AL 43680, I/A 1 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-1-04
Información de ALMAZAN RODRIGUEZ OSCAR
Mostramos los datos de ALMAZAN RODRIGUEZ OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALMAZAN RODRIGUEZ OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos