ALMAR SAEZ ANDREU
Informe ejecutivo de ALMAR SAEZ ANDREU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALMAR SAEZ ANDREU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARTNER GROUP ALMAR SL | Administrador Unico | 10/01/2019 | |
PROMOCIONES CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES ALMAR INTERNACIONAL SL | Administrador Unico | 14/01/2015 |
VINCULACIONES DE ALMAR SAEZ ANDREU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALMAR SAEZ ANDREU
Empresa: PARTNER GROUP ALMAR SL
Administrador Unico
- Almar Saez Andreu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46702 , F 8, S 8, H B 528177, I/A 1 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-08
Administrador Unico
- Almar Saez Andreu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44447 , F 88, S 8, H B 456281, I/A 2 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
Información de ALMAR SAEZ ANDREU
Mostramos los datos de ALMAR SAEZ ANDREU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALMAR SAEZ ANDREU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos