ALMANSA LATORRE JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de ALMANSA LATORRE JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALMANSA LATORRE JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HISPANOAMERICA TRADE CORP. SL | Socio Unico | 09/06/2020 | |
HISPANOAMERICA TRADE CORP. SL | Administrador Unico | 09/06/2020 | |
DAVIDANIEL TROPICAL IMPORT EXPORT SL | Administrador Solidario | 12/11/2009 |
VINCULACIONES DE ALMANSA LATORRE JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALMANSA LATORRE JUAN CARLOS
Empresa: HISPANOAMERICA TRADE CORP. SL
Administrador Unico
- Almansa Latorre Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40526 , F 130, S 8, H M 719391, I/A 1 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-28
Empresa: HISPANOAMERICA TRADE CORP. SL
Socio Único
- Almansa Latorre Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40526 , F 130, S 8, H M 719391, I/A 1 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-28
Liquidador
- Almansa Latorre Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27043 , F 143, S 8, H M 487323, I/A 3 (21/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-101-28
Administrador Solidario
- Almansa Latorre Juan Carlos
- Olivo Jaramillo Carlos Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27043 , F 143, S 8, H M 487323, I/A 3 (21/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-101-28
Empresa: DAVIDANIEL TROPICAL IMPORT EXPORT SL
Administrador Solidario
- Almansa Latorre Juan Carlos
- Olivo Jaramillo Carlos Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14957 , F 102, S 8, H M 249173, I/A 3 (12/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-28
Administrador Solidario
- Almansa Latorre Juan Carlos
- Olivo Jaramillo Carlos Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27043 , F 141, S 8, H M 487323, I/A 1 (07/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-199-28
Información de ALMANSA LATORRE JUAN CARLOS
Mostramos los datos de ALMANSA LATORRE JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALMANSA LATORRE JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos