ALMANSA GUZMAN ANTONIO
Informe ejecutivo de ALMANSA GUZMAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALMANSA GUZMAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSERVAS MANCHEGAS ANTONIO SL | Administrador Solidario | 30/05/2023 | |
CONSERVAS MANCHEGAS SL | Socio Unico | 06/10/2022 | |
ALMANSA MERCADO SL | Administrador Unico | 16/11/2020 | |
ALMANSA HERMANOS SA | Administrador Unico | 14/11/2012 |
VINCULACIONES DE ALMANSA GUZMAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALMANSA GUZMAN ANTONIO
Empresa: CONSERVAS MANCHEGAS ANTONIO SL
Administrador Solidario
- Almansa Guzman Antonio
- Gonzalez Almansa Ramon Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 129, S 8, H CR 10373, I/A 12 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-13
Empresa: CONSERVAS MANCHEGAS ANTONIO SL
Administrador Unico
- Almansa Guzman Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 129, S 8, H CR 10373, I/A 12 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-13
Empresa: CONSERVAS MANCHEGAS SL
Socio Único
- Almansa Guzman Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15621 , F 130, S 8, H M 263057, I/A 4 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-28
Empresa: ANTONIO ALMANSA SL
Liquidador Unico
- Almansa Guzman Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 271 , F 96, S 8, H CR 10329, I/A 4 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-13
Empresa: ANTONIO ALMANSA SL
Administrador Unico
- Almansa Guzman Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 271 , F 96, S 8, H CR 10329, I/A 4 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-13
Empresa: ALMANSA HERMANOS SA
Administrador Unico
- Almansa Guzman Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 58 , F 176, S 8, H CR 1489, I/A 7 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-13
Empresa: CONSERVAS MANCHEGAS ANTONIO SL
Apoderado
- Almansa Guzman Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 129, S 8, H CR 10373, I/A 11 (17/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-13
Empresa: ALMANSA MERCADO SL
Administrador Unico
- Almansa Guzman Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 678 , F 105, S 8, H CR 31455, I/A 1 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-13
Empresa: ALMANSA HERMANOS SA
Administrador Unico
- Almansa Guzman Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 58 , F 175, S 8, H CR 1489, I/A 6 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-13
Empresa: ALMANSA HERMANOS SA
Administrador Unico
- Almansa Guzman Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 58 , F 175, S 8, H CR 1489, I/A 5 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-13
VER MAS ACTOS
Información de ALMANSA GUZMAN ANTONIO
Mostramos los datos de ALMANSA GUZMAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALMANSA GUZMAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos