ALMAGRO TORRES MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de ALMAGRO TORRES MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALMAGRO TORRES MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CULTIVOS FRESCOS DE ALMERIA SL | Administrador Unico | 05/03/2024 | |
SURESTE AGRO NATURAL SL | Apoderado | 08/08/2022 | |
NATURE GROW DIRECT SL | Apoderado | 29/07/2022 | |
BIO DIRECT NATURE SL | Apoderado | 15/02/2022 | |
ALMAGRO NATURE SL | Apoderado | 23/11/2021 | |
DIRECT GROW SL | Administrador Unico | 12/07/2021 | |
ALMAGRO Y TORRES SL | Socio Unico | 20/10/2014 | |
ALMAGRO Y TORRES SL | Administrador Unico | 20/10/2014 |
VINCULACIONES DE ALMAGRO TORRES MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALMAGRO TORRES MARIA DEL CARMEN
Empresa: CULTIVOS FRESCOS DE ALMERIA SL
Administrador Unico
- Almagro Torres Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2306 , F 38, S 8, H AL 60552, I/A 1 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-04
Empresa: SURESTE AGRO NATURAL SL
Apoderado
- Almagro Torres Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2204 , F 136, S 8, H AL 55122, I/A 2 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-04
Empresa: NATURE GROW DIRECT SL
Apoderado
- Almagro Torres Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2157 , F 217, S 8, H AL 59691, I/A 2 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-04
Empresa: BIO DIRECT NATURE SL
Apoderado
- Almagro Torres Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2119 , F 142, S 8, H AL 58825, I/A 4 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-04
Empresa: ALMAGRO NATURE SL
Apoderado
- Almagro Torres Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068 , F 31, S 8, H AL 52070, I/A 2 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-04
Empresa: DIRECT GROW SL
Administrador Unico
- Almagro Torres Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2119 , F 180, S 8, H AL 58833, I/A 4 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-04
Empresa: ALMAGRO Y TORRES SL
Administrador Unico
- Almagro Torres Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1666 , F 11, S 8, H AL 43414, I/A 1 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-04
Empresa: ALMAGRO Y TORRES SL
Socio Único
- Almagro Torres Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1666 , F 11, S 8, H AL 43414, I/A 1 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-04
Información de ALMAGRO TORRES MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de ALMAGRO TORRES MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALMAGRO TORRES MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos