ALMAGRO LIRIO JACINTO
Informe ejecutivo de ALMAGRO LIRIO JACINTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALMAGRO LIRIO JACINTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AKF BANK GMBH & CO KG | R.L.C.Perma. | 18/11/2011 | 28/01/2015 |
AKF EQUIPRENT SA | Apoderado | 05/12/2014 | |
AKF EQUIPRENT SA | Apoderado | 28/06/2013 | 05/12/2014 |
AKF EQUIPRENT SA | Apoderado | 05/10/2011 | 05/12/2014 |
VINCULACIONES DE ALMAGRO LIRIO JACINTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALMAGRO LIRIO JACINTO
Empresa: AKF BANK GMBH & CO KG
R.L.C.Perma.
- Almagro Lirio Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27023 , F 207, S 8, H M 486911, I/A 6 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-28
Empresa: AKF EQUIPRENT SA
Apoderado
- Almagro Lirio Jacinto
- Almagro Lirio Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23260 , F 200, S 8, H M 416911, I/A 14 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-28
Empresa: AKF EQUIPRENT SA
Apoderado
- Almagro Lirio Jacinto
- Klaue Hans Martin Paul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23260 , F 199, S 8, H M 416911, I/A 12 (28/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-28
Empresa: AKF BANK GMBH & CO KG
R.L.C.Perma.
- Almagro Lirio Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27023 , F 205, S 8, H M 486911, I/A 4 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-28
Empresa: AKF EQUIPRENT SA
Apoderado
- Almagro Lirio Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23260 , F 197, S 8, H M 416911, I/A 9 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-28
Información de ALMAGRO LIRIO JACINTO
Mostramos los datos de ALMAGRO LIRIO JACINTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALMAGRO LIRIO JACINTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos