ALLUE SAN JOSE SOFIA
Informe ejecutivo de ALLUE SAN JOSE SOFIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALLUE SAN JOSE SOFIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVENTBRITE ES SL | Apoderado | 16/05/2024 | |
EVENTBRITE ES SL | Apoderado | 13/10/2023 |
VINCULACIONES DE ALLUE SAN JOSE SOFIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALLUE SAN JOSE SOFIA
Empresa: EVENTBRITE ES SL
Apoderado
- Allue San Jose Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 706504, I/A 22 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-28
Empresa: TWILIO SPAIN SL
Apoderado
- Allue San Jose Sofia
- O'flynn Avril Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44027 , F 1, S 8, H M 633995, I/A 16 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-28
Empresa: EVENTBRITE ES SL
Apoderado
- Allue San Jose Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39761 , F 150, S 8, H M 706504, I/A 17 (13/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-28
Empresa: TWILIO SPAIN SL
Apoderado
- Aguilar Ruiz Ana
- Allue San Jose Sofia
- Mcauley Elaine Anne
- O'flynn Avril Maria
- Webb Helen Lisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35266 , F 73, S 8, H M 633995, I/A 12 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-28
Información de ALLUE SAN JOSE SOFIA
Mostramos los datos de ALLUE SAN JOSE SOFIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALLUE SAN JOSE SOFIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos