ALLO PEREZ PEDRO MARIA
Informe ejecutivo de ALLO PEREZ PEDRO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALLO PEREZ PEDRO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEUTRALYS FREE METHANE SL | Administrador Solidario | 27/09/2022 | |
LA ILEVEN CONSULTING SA | Administrador Unico | 13/04/2010 |
VINCULACIONES DE ALLO PEREZ PEDRO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALLO PEREZ PEDRO MARIA
Empresa: NEUTRALYS FREE METHANE SL
Administrador Solidario
- Allo Perez Pedro Maria
- Torrance Jr. Jerry Badgley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44026 , F 128, S 8, H M 776537, I/A 1 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-28
Empresa: LA ILEVEN CONSULTING SA
Administrador Unico
- Allo Perez Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18606 , F 179, S 8, H M 323637, I/A 6 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-28
Empresa: L A ILEVEN CONSULTING SAL
Administrador Unico
- Allo Perez Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18606 , F 174, S 8, H M 323637, I/A 4 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-28
Empresa: L A ILEVEN CONSULTING SAL
Administrador Solidario
- Allo Perez Pedro Maria
- Lizariturry Moro Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18606 , F 174, S 8, H M 323637, I/A 4 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-28
Empresa: L A ILEVEN CONSULTING SAL
Administrador Solidario
- Allo Perez Pedro Maria
- Lizariturry Moro Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18606 , F 174, S 8, H M 323637, I/A 3 (18/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-98-28
Información de ALLO PEREZ PEDRO MARIA
Mostramos los datos de ALLO PEREZ PEDRO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALLO PEREZ PEDRO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos