ALLER TUÑON LUIS ANGEL
Informe ejecutivo de ALLER TUÑON LUIS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALLER TUÑON LUIS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEIS ADECUACIONES INDUSTRIALES SL | Administrador Mancomunado | 05/10/2016 | |
SEIS ADECUACIONES INDUSTRIALES SL | Administrador Solidario | 05/10/2016 | |
SEIS MAQUINARIA SLL | Administrador Mancomunado | 02/04/2014 | |
ADECUO SEGURIDAD EN MAQUINAS SL | Administrador Mancomunado | 06/02/2014 |
VINCULACIONES DE ALLER TUÑON LUIS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALLER TUÑON LUIS ANGEL
Empresa: SEIS ADECUACIONES INDUSTRIALES SL
Administrador Mancomunado
- Aller Tuñon Luis Angel
- Alvarez Jimenez Jorge Luis
- Gutierrez Costas Bernardo Daniel
Administrador Solidario
- Aller Tuñon Luis Angel
- Alvarez Jimenez Jorge Luis
- Gutierrez Costas Bernardo Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45574 , F 218, S 8, H B 492367, I/A 1 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-08
Empresa: SEIS ADECUACIONES INDUSTRIALES SL
Administrador Mancomunado
- Aller Tuñon Luis Angel
- Alvarez Jimenez Jorge Luis
- Gutierrez Costas Bernardo Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45574 , F 218, S 8, H B 492367, I/A 1 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-08
Empresa: ADECUO SEGURIDAD EN MAQUINAS SL
Apoderado
- Aller Tuñon Luis Angel
- Alvarez Jimenez Jorge Luis
- Gutierrez Costas Bernardo Daniel
- Nuñez Guillen Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40269 , F 184, S 8, H B 361648, I/A 12 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-188-08
Empresa: SEIS MAQUINARIA SLL
Administrador Mancomunado
- Aller Tuñon Luis Angel
- Alvarez Jimenez Jorge Luis
- Gutierrez Costas Bernardo Daniel
- Nuñez Guillen Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39468 , F 73, S 8, H B 346884, I/A 5 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-08
Empresa: SEIS MAQUINARIA SLL
Administrador Solidario
- Aller Tuñon Luis Angel
- Alvarez Jimenez Jorge Luis
- Gutierrez Costas Bernardo Daniel
- Nuñez Guillen Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39468 , F 73, S 8, H B 346884, I/A 5 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-08
Empresa: ADECUO SEGURIDAD EN MAQUINAS SL
Administrador Mancomunado
- Aller Tuñon Luis Angel
- Alvarez Jimenez Jorge Luis
- Gutierrez Costas Bernardo Daniel
- Nuñez Guillen Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40269 , F 181, S 8, H B 361648, I/A 5 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-08
Empresa: ADECUO SEGURIDAD EN MAQUINAS SL
Administrador Solidario
- Aller Tuñon Luis Angel
- Alvarez Jimenez Jorge Luis
- Gutierrez Costas Bernardo Daniel
- Nuñez Guillen Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40269 , F 181, S 8, H B 361648, I/A 5 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-08
Empresa: ADECUO SEGURIDAD EN MAQUINAS SL
Administrador Solidario
- Aller Tuñon Luis Angel
- Alvarez Jimenez Jorge Luis
- Gutierrez Costas Bernardo Daniel
- Nuñez Guillen Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40269 , F 181, S 8, H B 361648, I/A 3 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-08
Empresa: ADECUO SEGURIDAD EN MAQUINAS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Aller Tuñon Luis Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40269 , F 181, S 8, H B 361648, I/A 3 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-08
Empresa: ADECUO SEGURIDAD EN MAQUINAS SL
Apoderado
- Aller Tuñon Luis Angel
- Alvarez Jimenez Jorge Luis
- Gutierrez Costas Bernardo Daniel
- Nuñez Guillen Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40269 , F 180, S 8, H B 361648, I/A 2 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-08
Información de ALLER TUÑON LUIS ANGEL
Mostramos los datos de ALLER TUÑON LUIS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALLER TUÑON LUIS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos