ALIJA PEREZ GASPAR
Informe ejecutivo de ALIJA PEREZ GASPAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALIJA PEREZ GASPAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALIPERGA SL | Administrador Unico | 12/01/2023 | |
BARESCA SL | Administrador Unico | 07/06/2022 |
VINCULACIONES DE ALIJA PEREZ GASPAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALIJA PEREZ GASPAR
Empresa: ALIPERGA SL
Administrador Unico
- Alija Perez Gaspar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1211 , F 24, S 8, H LE 20803, I/A 2 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-24
Empresa: ALIPERGA SL
Administrador Solidario
- Alija Perez Gaspar
- Alija Perez Vicencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1211 , F 24, S 8, H LE 20803, I/A 2 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-24
Empresa: GASALIPER SL
Liquidador
- Alija Perez Gaspar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 901 , F 66, S 8, H LE 11243, I/A 2 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-24
Empresa: GASALIPER SL
Administrador Solidario
- Alija Perez Gaspar
- Alija Perez Vicencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 901 , F 66, S 8, H LE 11243, I/A 2 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-24
Empresa: BARESCA SL
Administrador Unico
- Alija Perez Gaspar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 809 , F 220, S 8, H LE 8399, I/A 2 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-24
Empresa: BARESCA SL
Administrador Solidario
- Alija Perez Gaspar
- Alija Perez Vicencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 809 , F 220, S 8, H LE 8399, I/A 2 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-24
Empresa: ALIPERGA SL
Administrador Solidario
- Alija Perez Gaspar
- Alija Perez Vicencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1211 , F 23, S 8, H LE 20803, I/A 1 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-24
Empresa: RESTAURACIONES ALIJA SL
Liquidador
- Alija Perez Gaspar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 487 , F 88, S 8, H LE 2327, I/A 4 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-24
Empresa: RESTAURACIONES ALIJA SL
Administrador Solidario
- Alija Perez Gaspar
- Garcia Sanchez Maria Jesus
- Rodriguez Gonzalez Maria Isabel Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 487 , F 88, S 8, H LE 2327, I/A 4 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-24
Información de ALIJA PEREZ GASPAR
Mostramos los datos de ALIJA PEREZ GASPAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALIJA PEREZ GASPAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos