ALICIA MARIA TOVAR ROCAMORA
Informe ejecutivo de ALICIA MARIA TOVAR ROCAMORA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALICIA MARIA TOVAR ROCAMORA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOSE TOVAR SL | Administrador Unico | 16/05/2023 |
VINCULACIONES DE ALICIA MARIA TOVAR ROCAMORA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALICIA MARIA TOVAR ROCAMORA
Empresa: JOSE TOVAR SL
Administrador Unico
- Alicia Maria Tovar Rocamora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 122, S 8, H MU 4550, I/A 20 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-30
Empresa: JOSE TOVAR SL
Administrador Unico
Administrador Suplente
- Alicia Maria Tovar Rocamora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 122, S 8, H MU 4550, I/A 20 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-30
Empresa: JOSE TOVAR SL
Administrador Suplente
- Alicia Maria Tovar Rocamora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 122, S 8, H MU 4550, I/A 19 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-30
Empresa: MOTES Y TOVAR SL
Liquidador
- Alicia Maria Tovar Rocamora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3433 , F 127, S 8, H MU101350, I/A 3 (22/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-188-30
Empresa: MOTES Y TOVAR SL
Administrador Unico
- Alicia Maria Tovar Rocamora
Liquidador
- Alicia Maria Tovar Rocamora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3433 , F 127, S 8, H MU101350, I/A 3 (22/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-188-30
Empresa: MOTES Y TOVAR SL
Administrador Unico
- Alicia Maria Tovar Rocamora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3433 , F 126, S 8, H MU101350, I/A 1 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-30
Información de ALICIA MARIA TOVAR ROCAMORA
Mostramos los datos de ALICIA MARIA TOVAR ROCAMORA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALICIA MARIA TOVAR ROCAMORA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos