ALICIA MANZANO MARTINEZ
Informe ejecutivo de ALICIA MANZANO MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALICIA MANZANO MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGAMA INVERSIONES DEL SOL SL | Administrador Unico | 26/12/2023 |
VINCULACIONES DE ALICIA MANZANO MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALICIA MANZANO MARTINEZ
Administrador Unico
- Alicia Manzano Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3146 , F 77, S 8, H MU 90614, I/A 5 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-30
Empresa: AGAMA INVERSIONES DEL SOL SL
Administrador Unico
- Alicia Manzano Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 41, S 8, H MU111935, I/A 1 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-30
Información de ALICIA MANZANO MARTINEZ
Mostramos los datos de ALICIA MANZANO MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALICIA MANZANO MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos