ALIAGA IBORRA RAFAEL
Informe ejecutivo de ALIAGA IBORRA RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALIAGA IBORRA RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANS MERCANCIAS ALACANT SL | Administrador Unico | 18/01/2011 | |
TRANS MERCANCIAS ALACANT SL | Socio Unico | 17/01/2011 |
VINCULACIONES DE ALIAGA IBORRA RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALIAGA IBORRA RAFAEL
Empresa: TRANS MERCANCIAS ALACANT SL
Administrador Unico
- Aliaga Iborra Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154 , F 14, S 8, H A 104718, I/A 3 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-03
Empresa: TRANS MERCANCIAS ALACANT SL
Nuevo Socio Único
- Aliaga Iborra Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154 , F 14, S 8, H A 104718, I/A 2 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-03
Información de ALIAGA IBORRA RAFAEL
Mostramos los datos de ALIAGA IBORRA RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALIAGA IBORRA RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos