ALIAGA GOYANES JOAQUIN RAMON
Informe ejecutivo de ALIAGA GOYANES JOAQUIN RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALIAGA GOYANES JOAQUIN RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL DE SUMINISTROS IBERIA SA | Apoderado | 18/02/2019 |
VINCULACIONES DE ALIAGA GOYANES JOAQUIN RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALIAGA GOYANES JOAQUIN RAMON
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aliaga Goyanes Joaquin Ramon
- Diaz Hernandez Onofre
- Gonzalez Colmena Felipe
- Gonzalez Gala Raquel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40903 , F 195, S 8, H M 289691, I/A 17 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aliaga Goyanes Joaquin Ramon
- Diaz Hernandez Onofre
- Gonzalez Colmena Felipe
- Gonzalez Gala Raquel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16939 , F 218, S 8, H M 289691, I/A 15 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-28
Consejero Delegado Solidario
- Aliaga Goyanes Joaquin Ramon
- Gonzalez Colmena Felipe
Consejero
- Aliaga Goyanes Joaquin Ramon
- Diaz Hernandez Onofre
- Gonzalez Colmena Felipe
- Salazar Molero Francisco Javier
Presidente
Secretario
- Aliaga Goyanes Joaquin Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16939 , F 218, S 8, H M 289691, I/A 15 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-28
Empresa: COMERCIAL DE SUMINISTROS IBERIA SA
Apoderado
- Aliaga Goyanes Joaquin Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 116, S 8, H Z 6418, I/A 12 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-50
Consejero Delegado Solidario
- Aliaga Goyanes Joaquin Ramon
- Gonzalez Colmena Felipe
Consejero
- Aliaga Goyanes Joaquin Ramon
- Diaz Hernandez Onofre
- Gonzalez Colmena Felipe
- Salazar Molero Francisco Javier
Presidente
Secretario
- Aliaga Goyanes Joaquin Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16939 , F 217, S 8, H M 289691, I/A 14 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-28
Consejero Delegado Solidario
- Aliaga Goyanes Joaquin Ramon
- Gonzalez Colmena Felipe
Consejero
- Aliaga Goyanes Joaquin Ramon
- Diaz Hernandez Onofre
- Garcia Pradillos Jose Felipe
- Gonzalez Colmena Felipe
- Rodriguez Franco Daniel
- Ruperez Romero Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Aliaga Goyanes Joaquin Ramon
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16939 , F 217, S 8, H M 289691, I/A 13 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-28
Consejero Delegado Solidario
- Aliaga Goyanes Joaquin Ramon
- Gonzalez Colmena Felipe
Consejero
- Aliaga Goyanes Joaquin Ramon
- Diaz Hernandez Onofre
- Garcia Pradillos Jose Felipe
- Gonzalez Colmena Felipe
- Rodriguez Franco Daniel
- Ruperez Romero Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Aliaga Goyanes Joaquin Ramon
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16939 , F 215, S 8, H M 289691, I/A 11 (23/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-148-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aliaga Goyanes Joaquin Ramon
- España Marza Arturo
- Garcia Pradillos Jose Felipe
- Gonzalez Colmena Felipe
- Igartua Mendia Carlos
- Peralta De Bernardi Carlos
Presidente
SecSu.ConAdm
- Aliaga Goyanes Joaquin Ramon
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16939 , F 215, S 8, H M 289691, I/A 11 (23/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-148-28
Información de ALIAGA GOYANES JOAQUIN RAMON
Mostramos los datos de ALIAGA GOYANES JOAQUIN RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALIAGA GOYANES JOAQUIN RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos