ALIAGA GOYANES JOAQUIN
Informe ejecutivo de ALIAGA GOYANES JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALIAGA GOYANES JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL DE SUMINISTROS IBERIA SA | Administrador Unico | 31/12/2010 | 18/02/2019 |
COMERCIAL DE SUMINISTROS IBERIA SA | Socio Unico | 09/03/2016 | 09/11/2018 |
VINCULACIONES DE ALIAGA GOYANES JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALIAGA GOYANES JOAQUIN
Empresa: COMERCIAL DE SUMINISTROS IBERIA SA
Administrador Unico
- Aliaga Goyanes Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 115, S 8, H Z 6418, I/A 11 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-50
Empresa: COMERCIAL DE SUMINISTROS IBERIA SA
Administrador Unico
- Aliaga Goyanes Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1262 , F 160, S 8, H Z 6418, I/A 8 (09/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-50
Empresa: COMERCIAL DE SUMINISTROS IBERIA SA
Socio Único
- Aliaga Goyanes Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1262 , F 160, S 8, H Z 6418, I/A 8 (09/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-50
Empresa: COMERCIAL DE SUMINISTROS IBERIA SA
Administrador Unico
- Aliaga Goyanes Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1262 , F 160, S 8, H Z 6418, I/A 6 (31/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-9-50
Información de ALIAGA GOYANES JOAQUIN
Mostramos los datos de ALIAGA GOYANES JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALIAGA GOYANES JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos