ALIAGA CHIVITE MARIO
Informe ejecutivo de ALIAGA CHIVITE MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ALIAGA CHIVITE MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ITURRAMA INVESTMENTS SL | Administrador Solidario | 20/05/2024 | |
DEALZ ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 08/05/2023 | |
PERSONAL FOODS 2018 SL | Apoderado | 23/10/2018 | |
PERSONAL FOODS 2018 SL | Secretario | 11/10/2018 | |
PERSONAL FOODS 2018 SL | Consejero | 11/10/2018 | |
RMAC 610 SL | Socio Unico | 01/02/2016 | |
RMAC 610 SL | Administrador Unico | 01/02/2016 | |
ALQUILERES A.M. 222 SL | Administrador Mancomunado | 30/07/2012 |
VINCULACIONES DE ALIAGA CHIVITE MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALIAGA CHIVITE MARIO
Empresa: ITURRAMA INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Aliaga Chivite Mario
- Antepara De La Sota Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 792523, I/A 4 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: DEALZ ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44839 , F 4, S 8, H M 568116, I/A 41 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-28
Empresa: PEPCO ESPANA SL
Apoderado Solidario
- Aliaga Chivite Mario
- Esclapez Rizo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10881, L 8159, F 130, S 8, H V 194723, I/A 8 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-46
Empresa: 4M21 PLAN SL
Apoderado Solidario
- Aliaga Chivite Mario
- Carro Gomez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4517 , F 111, S 8, H Z 68346, I/A 4 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-50
Empresa: IGALSA 2020 SL
Administrador Solidario
- Aliaga Chivite Mario
- Igea Sainz Jose Ignacio
- Sainz Garijo Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2003 , F 128, S 8, H NA 39948, I/A 2 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-31
Empresa: 4M21 PLAN SL
Apoderado Solidario
- Aliaga Chivite Mario
- Carro Gomez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4517 , F 110, S 8, H Z 68346, I/A 2 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-50
Empresa: AMJ RETAIL 2004 SL
Administrador Solidario
- Aliaga Chivite Mario
- Garcia Llorente Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4175 , F 184, S 8, H Z 60116, I/A 5 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-50
Empresa: IGALSA 2020 SL
Administrador Solidario
- Aliaga Chivite Mario
- Igea Sainz Jose Ignacio
- Sainz Garijo Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2003 , F 126, S 8, H NA 39948, I/A 1 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-31
Empresa: PERSONAL FOODS 2018 SL
Apoderado
- Aliaga Chivite Mario
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 87, S 8, H NA 38137, I/A 2 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-31
Empresa: PERSONAL FOODS 2018 SL
Consejero
- Aliaga Chivite Mario
- Lozano Moyano Manuel Zosimo
- Moreda Garcia Maria Teresa
Presidente
Secretario
- Aliaga Chivite Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 85, S 8, H NA 38137, I/A 1 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-31
VER MAS ACTOS
Información de ALIAGA CHIVITE MARIO
Mostramos los datos de ALIAGA CHIVITE MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALIAGA CHIVITE MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos