ALI GUERSI MARIA MERCEDES
Informe ejecutivo de ALI GUERSI MARIA MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALI GUERSI MARIA MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAGIC BLUE SL | Administrador Unico | 28/04/2016 | |
SELECTINVEST CANARIAS SL | Administrador Unico | 06/03/2014 |
VINCULACIONES DE ALI GUERSI MARIA MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALI GUERSI MARIA MERCEDES
Empresa: MAGIC BLUE SL
Administrador Unico
- Ali Guersi Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1531 , F 130, S 8, H GC 25302, I/A 5 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-35
Empresa: SELECTINVEST CANARIAS SL
Administrador Unico
- Ali Guersi Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1306 , F 224, S 8, H GC 16557, I/A 9 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-35
Administrador Unico
- Ali Guersi Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1434 , F 93, S 8, H GC 21348, I/A 4 (22/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-35
Empresa: SELECTINVEST CANARIAS SL
Administrador Unico
- Ali Guersi Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1306 , F 224, S 8, H GC 16557, I/A 8 (22/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-35
Empresa: SELECTINVEST CANARIAS SL
Administrador Unico
- Ali Guersi Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1306 , F 31, S 8, H GC 16557, I/A 7 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-35
Empresa: GESTION INMOBILIARIA TURISTICA SL
Administrador Solidario
- Ali Guersi Maria Mercedes
- Hernandez Marrero Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 216, S 8, H GC 5986, I/A 7 (29/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-35
Información de ALI GUERSI MARIA MERCEDES
Mostramos los datos de ALI GUERSI MARIA MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALI GUERSI MARIA MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos