ALFREDO JOSE SANCHEZ FERNANDEZ
Informe ejecutivo de ALFREDO JOSE SANCHEZ FERNANDEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALFREDO JOSE SANCHEZ FERNANDEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANSE AVANZA SL | Socio Unico | 12/11/2015 | |
SANSE AVANZA SL | Administrador Unico | 12/11/2015 |
VINCULACIONES DE ALFREDO JOSE SANCHEZ FERNANDEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALFREDO JOSE SANCHEZ FERNANDEZ
Empresa: SANSE AVANZA SL
Administrador Unico
- Alfredo Jose Sanchez Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3138 , F 181, S 8, H MU 87542, I/A 1 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-30
Empresa: SANSE AVANZA SL
Socio Único
- Alfredo Jose Sanchez Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3138 , F 181, S 8, H MU 87542, I/A 1 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-30
Administrador Unico
- Alfredo Jose Sanchez Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 78, S 8, H MU 48166, I/A 4 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-30
Administrador Unico
- Alfredo Jose Sanchez Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 77, S 8, H MU 48166, I/A 2 (24/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-4-30
Administrador Mancomunado
- Alfredo Jose Sanchez Fernandez
- Jose Miguel Martinez Andreo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 77, S 8, H MU 48166, I/A 2 (24/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-4-30
Socio Único
- Alfredo Jose Sanchez Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 77, S 8, H MU 48166, I/A 2 (24/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-4-30
Información de ALFREDO JOSE SANCHEZ FERNANDEZ
Mostramos los datos de ALFREDO JOSE SANCHEZ FERNANDEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALFREDO JOSE SANCHEZ FERNANDEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos